Informazioni su Verein Dhammapala
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Verein Dhammapala
- Verein Dhammapala ha sede a Kandersteg, è attiva e opera nel ramo «Associazioni religiose, politiche o secolari».
- C'é 6 persone nella dirigenza.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 26.05.2023.
- L’IDI segnalata è CHE-109.752.928.
Dirigenza (6)
i più recenti membri del comitato
Erik Ernst Wilhelm Gloerfeld,
Jürgen Romeike,
Fredy Brügger,
Jorge Manuel Monteiro Bolas,
Sabrina Müller
i più recenti aventi diritto di firma
Erik Ernst Wilhelm Gloerfeld,
Jürgen Romeike,
Fredy Brügger,
Jorge Manuel Monteiro Bolas,
Sabrina Müller
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
11.02.2002
Forma giuridica
Associazione
Domicilio legale dell'azienda
Kandersteg
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-092.6.015.291-6
IDI/IVA
CHE-109.752.928
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Der Verein verfolgt den Zweck, für das geistliche Wohl aller Menschen zu arbeiten, indem er die Lehre der als Theravada Buddhismus bekannten Tradition lehrt und ausübt. Zur Erreichung dieses Zwecks kann der Verein ein Zentrum oder Zentren unterhalten, um Mönche, Nonnen oder Novizen in der Praxis und Disziplin auszubilden, welche der westlichen Waldtradition Ajahn Chahs und den dieser zugehörigen Klöstern entspricht. Ferner bezwecken die Zentren die Vermittlung des Trainings für Menschen, die das Verständnis und die Uebung des spirituellen Lebens vertiefen wollen. Die Zentren beherbergen längjährige Mitglieder des Ordens, welche Kurse in buddhistischer Geistesschulung durchführen. Ebenso geben sie Ratschläge und spirituelle Führung (Beratung) all jenen, die danach fragen. Die Zentren können auch Unterkunft, Nahrung und geistliche Hilfe für Menschen anbieten, welche das wünschen. Der Verein kann weiter Tätigkeiten organisieren, welche diesen Zweck erfüllen, d.h. Retreats, öffentliche Vorträge etc., Publikationen zur Verfügung stellen. Alle Aktivitäten sind öffentlich und werden ohne materiellen Gewinn für das öffentliche Wohl ausgeübt. Lehre und Publikationen werden kostenlos vermittelt. Der Verein kann mit Einzelnen und/oder Gruppen anderer geistlicher Traditionen auf ähnliche Ziele hinarbeiten. Kann Immobilien kaufen, verkaufen und Hypotheken für solche aufnehmen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Verein Dhammapala
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005754576, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Verein Dhammapala, in Kandersteg, CHE-109.752.928, Verein (SHAB Nr. 159 vom 18.08.2020, Publ. 1004959580).
Statutenänderung:
13.05.2022.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller-Keretho, Jaree, von Muhen, in Burgdorf, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Hubler-Eberhard, Monika, von Basel, in Weil am Rhein (DE), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brügger, Fredy, von Adelboden, in Thun, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Vorstandes [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Gloerfeld, Erik, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Vorstandes;
Monteiro Bolas, Jorge Manuel, portugiesischer Staatsangehöriger, in Kandersteg, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Vorstandes [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Müller, Sabrina, von Rheinau, in Bern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Vorstandes [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Scheiwiller, Elmar, von Oberbüren und Waldkirch, in Ittigen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Vorstandes [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten]. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]
Numero di pubblicazione: HR02-1004959580, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Verein Dhammapala, in Kandersteg, CHE-109.752.928, Verein (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2019, Publ. 1004617728).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Markus, von Kaisten, in Kandersteg, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Sabrina, von Rheinau, in Bern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Scheiwiller, Elmar, von Oberbüren und Waldkirch, in Ittigen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Hubler-Eberhard, Monika, von Basel, in Weil am Rhein (DE), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten].
Numero di pubblicazione: HR02-1004617728, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Verein Dhammapala, in Kandersteg, CHE-109.752.928, Verein (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2016, Publ. 3056115).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sonneborn, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Kandersteg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Romeike, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Kandersteg, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller-Keretho, Jaree, von Muhen, in Burgdorf, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten Sonneborn Jürgen];
Weber, Markus, von Kaisten, in Kandersteg, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: von Ittenthal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten Sonneborn Jürgen].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.