Indirizzo
Pfäffikonerstrasse 15
8834 Schindellegi
Informazioni su VENOR Capital GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu VENOR Capital GmbH
- VENOR Capital GmbH con sede a Schindellegi è attiva. VENOR Capital GmbH è attiva nel ramo «Servizi per consulenza manageriale».
- VENOR Capital GmbH ha 3 persone nella dirigenza.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 06.06.2024.
- L’azienda VENOR Capital GmbH è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-427.201.757.
- 5 altre aziende attive sono iscritte all’indirizzo uguale. Queste includono: akribes AG, Axello AG, Hartmann Consultancy Solutions.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
09.09.2020
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Feusisberg
Ufficio del registro di commercio
SZ
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-130.4.028.503-5
IDI/IVA
CHE-427.201.757
Ramo economico
Servizi per consulenza manageriale
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen der Unternehmensberatung in jeglichen Bereichen für Gesellschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen oder solche übernehmen und errichten sowie alle Tätigkeiten ausüben, die geeignet sind, ihren Zweck direkt oder indirekt zu fördern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum und Immaterialgüterrechte erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: VENOR Capital GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006049555, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
VENOR Capital GmbH, in Feusisberg, CHE-427.201.757, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2020, Publ. 1005034557).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salihovic, Abedin, österreichischer Staatsangehöriger, in Regensdorf, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005034557, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
VENOR Capital GmbH, in Feusisberg, CHE-427.201.757, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2020, Publ. 1004977825).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Jean-Marc, von Flawil, in Männedorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rhyner, Luca, von Glarus, in Feusisberg, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR01-1004977825, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
VENOR Capital GmbH, in Feusisberg, CHE-427.201.757, Pfäffikonerstrasse 15, 8834 Schindellegi, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
08.09.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen der Unternehmensberatung in jeglichen Bereichen für Gesellschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen oder solche übernehmen und errichten sowie alle Tätigkeiten ausüben, die geeignet sind, ihren Zweck direkt oder indirekt zu fördern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum und Immaterialgüterrechte erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 08.09.2020 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
VENOR Holding AG (CHE-157.429.571), in Feusisberg, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Baumann, Jean-Marc, von Flawil, in Männedorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.