Informazioni su Veloparts GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Veloparts GmbH
- Veloparts GmbH è attualmente attiva e opera nel settore «Commercio al dettaglio di prodotti ricreativi». La sede si trova a Oberurnen.
- La dirigenza è composta di una persona.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 08.11.2022.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone GL con l’IDI CHE-367.020.233.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
11.03.2022
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Glarus Nord
Ufficio del registro di commercio
GL
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-160.4.006.936-7
IDI/IVA
CHE-367.020.233
Ramo economico
Commercio al dettaglio di prodotti ricreativi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Handel, Verkauf, Consulting sowie Werbung von Sportartikeln und Sport. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Veloparts GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005599240, Ufficio del registro di commercio Glarona
Veloparts GmbH, in Glarus Nord, CHE-367.020.233, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2022, Publ. 1005431319).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vogel, Florian, von Kölliken, in Jona (Rapperswil-Jona), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hunold, Pius Dominik, von Glarus Nord, in Oberurnen (Glarus Nord), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 140 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1005431319, Ufficio del registro di commercio Glarona
Berichtigung des im SHAB Nr. 53 vom 16.03.2022 , publizierten TR-Eintrags Nr. 217 vom 11.03.2022 Veloparts GmbH, in Glarus Nord, CHE-367.020.233, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 53 vom 16.03.2022, Publ. 1005428183).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hunold, Pius Dominik, von Glarus Nord, in Oberurnen (Glarus Nord), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 140 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [nicht: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Vogel, Florian, von Kölliken, in Jona (Rapperswil-Jona), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [nicht: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: HR01-1005428183, Ufficio del registro di commercio Glarona
Veloparts GmbH, in Glarus Nord, CHE-367.020.233, Im Giessen 25, 8868 Oberurnen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
11.03.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel, Verkauf, Consulting sowie Werbung von Sportartikeln und Sport. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 11.03.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Hunold, Pius Dominik, von Glarus Nord, in Oberurnen (Glarus Nord), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Vogel, Florian, von Kölliken, in Jona (Rapperswil-Jona), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.