Informazioni su Veillon Immobilière SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Veillon Immobilière SA
- Veillon Immobilière SA ha sede a Bussigny ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Compravendita di immobili propri».
- Il dirigenza è composto da ha 3 persone. L’azienda è stata costuita nel 01.01.1909.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 17.07.2024.
- L’azienda Veillon Immobilière SA è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-105.967.938.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
01.01.1909
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Bussigny
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.0.065.504-0
IDI/IVA
CHE-105.967.938
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Opérations immobilières; gestion, commerce et prise de participations dans toute entreprise.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fidinter SA | Lausanne | 18.06.2007 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fibexa SA société fiduciaire | Lausanne | <2004 | 17.06.2007 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Charles Veillon SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Marchi
Marchio | Data di registrazione | Stato | Numero |
---|---|---|---|
Portes du Léman | 23.11.2004 | cancellata | 03323/2004 |
Ultimi comunicati FUSC: Veillon Immobilière SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006087278, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Veillon Immobilière SA, à Bussigny, CHE-105.967.938 (FOSC du 14.07.2022, p. 0/1005521261). Fanni Alberto n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. Jorand Philippe est nommé vice-président. Fanni Lorenzo, de Lausanne, à Genève, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1005521261, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Veillon Immobilière SA, à Bussigny, CHE-105.967.938 (FOSC du 18.11.2021, p. 0/1005337280). Statuts modifiés le 28.06.2022.
Communications aux actionnaires:
par écrit ou par voie électronique.
Numero di pubblicazione: HR02-1005337280, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Veillon Immobilière SA, à Bussigny, CHE-105.967.938 (FOSC du 20.09.2016, p. 0/3064025). Jorand Philippe est désormais à Val de Bagnes.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.