Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Indirizzo
c/o Advokaturbüro Ch. Wyss
Effingerstrasse 17
3008 Bern
Informazioni su VD Bern AG, in Liquidation
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
01.01.1891
Cancellazione dal registro delle imprese
30.06.2009
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Bern
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-035.3.001.179-4
IDI/IVA
CHE-100.114.259
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Beteiligung an Zeitungsunternehmen, Halten und Bewirtschaftung von Vermögensanlagen aller Art sowie alle weiteren, direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck zusammenhängenden Tätigkeiten; sie kann sich an andern Unternehmungen beteiligen und Grundstücke erwerben.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young AG | Bern | <2004 | 29.06.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Betriebs-AG Vereinsdruckerei Bern
- VD Bern AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: VD Bern AG, in Liquidation
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5099516, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
VD Bern AG, in Liquidation, in Bern, CH-035.3.001.179-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2007, S. 4, Publ. 4015016). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: 4015016, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
VD Bern AG, in Bern, CH-035.3.001.179-4, Beteiligung an Zeitungsunternehmen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2006, S. 3, Publ. 3592454).
Firma neu:
VD Bern AG, in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 04.05.2007 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmuckli, Beat, von Netstal, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Christoph, von Bern, in Bern, Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Büchler, Beat Hans, von Bern, in Wabern, Mitglied, Sekretär und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretär];
von Graffenried, Charles, von Bern, in Bern, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Maeder, Rolf Patrick, von Mühleberg, in Münsingen, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied].
Numero di pubblicazione: 3592454, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
VD Bern AG, in Bern, CH-035.3.001.179-4, Beteiligung an Zeitungsunternehmen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2002, S. 3, Publ. 737556).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stuber, Werner Hans, von Seedorf BE, in Cudrefin, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maeder, Rolf Patrick, von Mühleberg, in Münsingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.