Informazioni su Vauvillers S.A.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Vauvillers S.A.
- Vauvillers S.A. da Bevaix opera nel ramo «Servizi fiduciari» ed è attiva.
- La dirigenza dell’azienda Vauvillers S.A. è composta da 3 persone. L’azienda è stata costuita nel 03.08.1925.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 11.06.2021.
- Vauvillers S.A. è iscritta nel cantone NE con l’IDI CHE-105.860.996.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Claire Anna Marguerite Nicolas-Gassman,
Patrick Charles Albert Gassmann,
Alain Gassmann
i più recenti aventi diritto di firma
Claire Anna Marguerite Nicolas-Gassman,
Patrick Charles Albert Gassmann,
Alain Gassmann
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
03.08.1925
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
La Grande Béroche
Ufficio del registro di commercio
NE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-645.1.002.554-5
IDI/IVA
CHE-105.860.996
Ramo economico
Servizi fiduciari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Gestion des biens de Monsieur René Gassmann, à Bevaix, impliquant la construction, location, achat et vente d'immeubles; opérations financières, et ce en son nom et pour son compte ou au nom et pour le compte de son mandant.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Vauvillers SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Vauvillers S.A.
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005215363, Ufficio del registro di commercio Neuchâtel, (645)
Vauvillers S.A., à La Grande Béroche, CHE-105.860.996 (FOSC du 10.06.2020, p. 0/1004907628). Le 1er mai 2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives. Les statuts de la société n'ont pas encore été adaptés à la conversion, mais devront l'être lors de la prochaine modification.
Capital-actions:
CHF 50'000, entièrement libéré, divisé en 100 actions de CHF 500, nominatives.
Numero di pubblicazione: HR02-1004907628, Ufficio del registro di commercio Neuchâtel, (645)
Vauvillers S.A., à La Grande Béroche, CHE-105.860.996 (FOSC du 21.03.2019, p. 0/1004593401). Gassmann Gertrud n'est plus membre du conseil d'adminsitration;
ses pouvoirs sont radiés.
Administration:
Gassmann Alain, maintenant domicilié à Savièse, président, Gassmann Patrick Charles Albert, à Muri bei Bern, et Nicolas-Gassman Claire Anna Marguerite, à La Grande Béroche, tous deux de La Baroche, lesquels signent collectivement à deux.
Nouvelle adresse:
Bevaix, rue Adolphe-Ribaux 7, 2022 Bevaix.
Numero di pubblicazione: HR02-1004593401, Ufficio del registro di commercio Neuchâtel, (645)
Vauvillers S.A., à La Grande Béroche, CHE-105.860.996 (FOSC du 15.01.2018, p. 0/3989935). La procuration de Nussbaumer Josiane Thérèse est radiée. Gassmann Alain, maintenant domicilié à La Grande Béroche, membre et président du conseil d'administration, signe désormais individuellement. Gassmann Gertrud est maintenant domiciliée à La Grande Béroche.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.