Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su Varex AG
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
14.12.2009
Cancellazione dal registro delle imprese
25.06.2014
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-130.3.015.211-2
IDI/IVA
CHE-115.283.416
Ramo economico
Servizi per banche e istituti di credito
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Finanz- und administrativen Dienstleistungen, und insbesondere die Beratung, Koordination und Wahrnehmung von Schnittstellenfunktionen zu externen Dienstleistungserbringern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Deloitte AG | Basel | 20.04.2011 | 24.06.2014 | |
Treuhand- und Revisionsgesellschaft Mattig-Suter und Partner | Schwyz | 18.12.2009 | 19.04.2011 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Varex AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1572949, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Varex AG, in Zürich, CHE-115.283.416, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2014, Publ. 1416853). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Swemco AG, in Zürich (CHE-301.373.770), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: 1416853, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Varex AG, in Zürich, CHE-115.283.416, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 19.09.2012, Publ. 6855766).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burov, Vitaly, russischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deloitte AG (CHE-156.952.551), in Basel, Revisionsstelle [bisher: Deloitte AG (CH-270.9.000.077-0)].
Numero di pubblicazione: 6855766, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Varex AG, in Zürich, CH-130.3.015.211-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2012, Publ. 6515572).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Khossid, Grigori, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hemmerle, Karl-Heinz, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Vaduz (LI), Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].