Informazioni su Val Energie SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Val Energie SA
- Val Energie SA con sede a Fleurier è una Società anonima nel ramo «Altra attività edilizia». Val Energie SA è attiva.
- La dirigenza è composta di una persona.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 23.12.2021.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone NE con l’IDI CHE-418.437.611.
- Allo stesso indirizzo come Val Energie SA sono iscritte 2 altre aziende attive. Queste includono: Green Contracting Sàrl, Pro 2 Roues - Cédric Leuba.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
17.11.2011
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Val-de-Travers
Ufficio del registro di commercio
NE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-645.4.107.334-8
IDI/IVA
CHE-418.437.611
Ramo economico
Altra attività edilizia
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Commercialiser des conseils, services et prestations dans le domaine des télécommunications, des énergies (chauffage, renouvelables) et installations sanitaires sous la marque déposée Val Energie; exécuter des contrats en entreprise générale (pour but complet, cf. statuts).
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire C. Lebet | Val-de-Travers | 23.12.2021 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Val Energie AG
- MB connection SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Val Energie SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005366221, Ufficio del registro di commercio Neuchâtel, (645)
Val Energie SA, à Val-de-Travers, CHE-418.437.611 (FOSC du 07.11.2018, p. 0/1004492822). La mention relative au fait que la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et qu'elle a renoncé au contrôle restreint est radiée.
Organe de révision:
"Fiduciaire C. Lebet" (CHE-107.702.026), à Val-de-Travers.
Numero di pubblicazione: HR02-1004492822, Ufficio del registro di commercio Neuchâtel, (645)
Val Energie SA, à Val-de-Travers, CHE-418.437.611 (FOSC du 10.01.2018, p. 0/3980309). Le capital-actions de CHF 100'000 est maintenant entièrement libéré.
Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100'000 actions de CHF 1, nominatives. Statuts modifiés le 01.11.2018.
Numero di pubblicazione: 3980309, Ufficio del registro di commercio Neuchâtel, (645)
Val Energie SA, à Val-de-Travers, CHE-418.437.611 (FOSC du 28.08.2017, p. 0/3718493). Bettex Michel et Bettex-Bourquin Marilyn Hélène ne sont plus membres du conseil d'administration;
leurs pouvoirs sont radiés. Amiet Tony Claude, maintenant domicilié à Val-de-Travers, jusqu'ici président, reste seul administrateur et continue de signer individuellement.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.