Informazioni su VAC-STAR AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu VAC-STAR AG
- VAC-STAR AG ha sede a Sugiez ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Fabbricazione di altre macchine».
- L’azienda è stata costituita nel 28.09.1976.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 15.06.2020.
- L’IDI segnalata è CHE-101.249.962.
- All’indirizzo uguale sono iscritte 2 altre aziende attive. Queste includono: Le guide Solaire Sàrl, ROTIMMO AG.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Ulrich Mühlematter,
Heinz Mühlematter,
Christian August Hößle
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
28.09.1976
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Mont-Vully
Ufficio del registro di commercio
FR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-217.0.540.012-9
IDI/IVA
CHE-101.249.962
Ramo economico
Fabbricazione di altre macchine
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Herstellung, Import und Export von sowie Handel mit Verpackungsmaschinen, Maschinen und Geräten aller Art, Maschinenbestandteilen sowie Verpackungsmaterialien aller Art (Nebenzweck gemäss Statuten).
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Kummer Treuhand AG | Langenthal | 21.02.2019 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Le Lac SA | Mont-Vully | 15.07.2016 | 20.02.2019 | |
TREUA Baumgartner | Belp | 17.09.2010 | 14.07.2016 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Frimark GmbH
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: VAC-STAR AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004910672, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
VAC-STAR AG, in Mont-Vully, CHE-101.249.962 (SHAB vom 21.02.2019, s. 0/1004571831).
Gelöschte Personen:
Steiner Juliane Josefine, Verwaltungsratsmitglied, Präsident, Einzelunterschrift;
Steiner Markus, Verwaltungsratsmitglied, Einzelunterschrift.
Neu eingetragene Personen:
Mühlematter Ulrich, von und in Spiez, Verwaltungsratsmitglied, Präsident, Einzelunterschrift, Mühlematter Heinz, von Spiez, in Uetendorf, Verwaltungsratsmitglied, Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004571831, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
VAC-STAR AG, in Mont-Vully, CHE-101.249.962 (SHAB vom 03.11.2017, s. 0/3849229). Fiduciaire Le Lac SA (CHE-107.921.290) ist nicht mehr Revisionsstelle.
Neue Revisionsstelle:
Kummer Treuhand AG (CHE-107.149.885), in Langenthal.
Numero di pubblicazione: 3849229, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
VAC-STAR AG, in Mont-Vully, CHE-101.249.962 (SHAB vom 17.07.2017, s. 0/3648383).
Eingetragene Personen geändert:
Hössle Christian, Einzelprokura, korrekterweise Hößle Christian August, neu Geschäftsführer, Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.