Informazioni su UR-Tech Labora GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu UR-Tech Labora GmbH
- UR-Tech Labora GmbH opera nel settore «Servizi per consulenza manageriale» ed è attualmente attiva. La sede è a Schattdorf.
- Il dirigenza è composto da ha 2 persone. L’azienda è stata costuita nel 26.11.2018.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 18.03.2019.
- L’IDI segnalata è CHE-131.033.378.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
26.11.2018
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Schattdorf
Ufficio del registro di commercio
UR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-120.4.000.410-6
IDI/IVA
CHE-131.033.378
Ramo economico
Servizi per consulenza manageriale
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt das Verwalten von Beteiligungsgesellschaften, das Erbringen von zentralen Dienstleistungen im Bereich Management, Immobilienverwaltung und EDV für Beteiligungs- und andere Gesellschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: UR-Tech Labora GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004589578, Ufficio del registro di commercio Uri, (120)
UR-Tech Labora GmbH, in Schattdorf, CHE-131.033.378, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2018, Publ. 1004508535).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
UR-Tech Holding AG (CHE-278.603.898), in Schattdorf, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wiese, Lars, von Bürglen (UR), in Schattdorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].
Numero di pubblicazione: HR01-1004508535, Ufficio del registro di commercio Uri, (120)
UR-Tech Labora GmbH, in Schattdorf, CHE-131.033.378, Ringstrasse 54a, 6467 Schattdorf, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
22.11.2018.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Verwalten von Beteiligungsgesellschaften, das Erbringen von zentralen Dienstleistungen im Bereich Management, Immobilienverwaltung und EDV für Beteiligungs- und andere Gesellschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 22.11.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
UR-Tech Holding AG (CHE-278.603.898), in Schattdorf, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Wiese, Lars, von Bürglen (UR), in Schattdorf, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Wiese-Arnold, Marie Theres, von Bürglen (UR), in Schattdorf, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.