Informazioni su Unterwies Garage GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Unterwies Garage GmbH
- Unterwies Garage GmbH ha sede a Rüti ZH, è attiva e opera nel ramo «Commercio e riparazione di automobili e motociclette».
- Il dirigenza è composto da ha una persona. L’azienda è stata costuita nel 14.04.2014.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 24.10.2014, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- Unterwies Garage GmbH è iscritta nel cantone ZH con l’IDI CHE-230.677.651.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
14.04.2014
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Rüti (ZH)
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.4.052.552-8
IDI/IVA
CHE-230.677.651
Ramo economico
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt Reparaturen aller Art von Zwei- und Mehrradfahrzeugen aller Art, Kauf- und Verkauf von Neu- und Occasionsfahrzeugen aller Art sowie den Handel von Waren und Dienstleistungen im Zwei- und Vierrad-Sektor sowie sämtlichen Zubehörteilen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Unterwies Garage GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1785787, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Unterwies Garage GmbH, in Rüti ZH, CHE-230.677.651, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 75 vom 17.04.2014, Publ. 1459213).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Michel, von Obergösgen, in Wetzikon ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peterer, Stefan, von Appenzell, in Benken SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 1459213, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Unterwies Garage GmbH, in Rüti ZH, CHE-230.677.651, Unterwiesstrasse 5, 8630 Rüti ZH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
10.04.2014.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Reparaturen aller Art von Zwei- und Mehrradfahrzeugen aller Art, Kauf- und Verkauf von Neu- und Occasionsfahrzeugen aller Art sowie den Handel von Waren und Dienstleistungen im Zwei- und Vierrad-Sektor sowie sämtlichen Zubehörteilen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 10.04.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Meier, Michel, von Obergösgen, in Wetzikon ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Peterer, Stefan, von Appenzell, in Benken SG, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.