Indirizzo
Niklaus Wengistrasse 36
2540 Grenchen
Informazioni su Tschui AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Tschui AG
- Tschui AG ha sede a Grenchen, è attiva e opera nel ramo «Officina del fabbro, fucina e bottega».
- Tschui AG è stata costituita nel 11.04.1979.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 31.12.2014. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L'IDI della azienda è CHE-106.926.273.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
11.04.1979
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Grenchen
Ufficio del registro di commercio
SO
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-254.3.000.400-2
IDI/IVA
CHE-106.926.273
Ramo economico
Officina del fabbro, fucina e bottega
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Fabrikation von und Handel mit Kurven für Drehautomaten der Betriebe der Mechanik und der Décolletageindustrie. Die Gesellschaft kann Grundstückgeschäfte tätigen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
FISTRA AG | Grenchen | <2004 | 30.12.2014 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Philippo Tschui AG
- Tschui Philippo AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Tschui AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1909395, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Tschui AG, in Grenchen, CHE-106.926.273, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 05.11.2013, Publ. 1163519).
Statutenänderung:
19.12.2014. Mit Erklärung vom 19.12.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuhand Strasser AG Grenchen, in Grenchen, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 1163519, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Tschui AG, in Grenchen, CH-254.3.000.400-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2006, S. 12, Publ. 3578898).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zürcher, Kurt, von Trub, in Grenchen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ramseyer, Andreas, von Heimiswil, in Grenchen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3578898, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Philippo Tschui AG, in Grenchen, CH-254.3.000.400-2, Fabrikation von und Handel mit Kurven für Drehautomaten usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2002, S. 11, Publ. 727902).
Statutenänderung:
25.09.2006.
Firma neu:
Tschui AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiner, Margot, von Härkingen, in Solothurn, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schläfli, Walter, von Deisswil bei Münchenbuchsee, in Arch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ramseyer, Andreas, von Heimiswil, in Grenchen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zürcher, Kurt, von Trub, in Grenchen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bettlach, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.