Informazioni su Trigonorm AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Trigonorm AG
- Trigonorm AG a Linden è una Società anonima nel ramo «Fabbricazione e lavorazione di prodotti di legno». Trigonorm AG è attiva.
- Trigonorm AG è stata costituita nel 13.09.1993.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 01.04.2021. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L'IDI della azienda è CHE-102.147.376.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Dahlia Malinvaud,
Elise Gosselin,
Martin Bitschnau,
Alfred Karrer
Amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Dahlia Malinvaud,
Elise Gosselin,
Martin Bitschnau,
Alfred Karrer
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
13.09.1993
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Linden
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-035.3.008.654-8
IDI/IVA
CHE-102.147.376
Ramo economico
Fabbricazione e lavorazione di prodotti di legno
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Fabrikation von Betriebseinrichtungen, Lagergestellen und Transportgeräten sowie den Handel mit diesen Produkten, Beteiligung an anderen Unternehmen, Erwerb und Veräusserung von Liegenschaften usw. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Revitas AG | Lyss | 02.10.2018 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Tschanz Treuhand AG | Lyss | 31.08.2004 | 01.10.2018 | |
Tschanz Treuhand AG, Zweigneiderlassung Seedorf | Seedorf (BE) | <2004 | 30.08.2004 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- MTR AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Trigonorm AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005139471, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Trigonorm AG, in Linden, CHE-102.147.376, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 22.05.2020, Publ. 1004894407).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Silvester, Christian, österreichischer Staatsangehöriger, in Linden, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Malinvaud, Dahlia, von Aigle, in Linden, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004894407, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Trigonorm AG, in Linden, CHE-102.147.376, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2019, Publ. 1004674214).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Riethmüller, Beate, von Winterthur, in Linden, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bitschnau, Martin, von Schangnau, in Linden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Karrer, Alfred, von Niederhelfenschwil, in Linden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004674214, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Trigonorm AG, in Linden, CHE-102.147.376, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 02.10.2018, Publ. 1004466839).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bitschnau, Georg, österreichischer Staatsangehöriger, in Linden, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gosselin, Elise, französische Staatsangehörige, in Linden, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Silvester, Christian, österreichischer Staatsangehöriger, in Linden, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.