Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Indirizzo
c/o Kwong Hing Lam
Oberbergstrasse 23
6014 Luzern
Informazioni su Tran Chang-Cheng Restaurant AG in Liq.
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
10.02.1994
Cancellazione dal registro delle imprese
01.09.2017
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Luzern
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.3.016.548-5
IDI/IVA
CHE-101.613.134
Ramo economico
Esercizio delle aziende gastronomiche
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Führung von Gastronomie- und Handelsbetrieben, insbesondere unter der Bezeichnung 'Tran Chang-Cheng'; Import und Export von Waren aller Art, insbesondere von asiatischen Produkten; Beteiligungen; Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Liegenschaften.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Boesiger & Partner AG, Treuhandgesellschaft | Biel/Bienne | 03.05.2010 | 31.08.2017 | |
GFG Global Trust Ltd | Biel/Bienne | <2004 | 02.05.2010 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Tran Chang-Cheng Restaurant AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Tran Chang-Cheng Restaurant AG in Liq.
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3727893, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Tran Chang-Cheng Restaurant AG in Liq., in Luzern, CHE-101.613.134, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2017, Publ. 3290433). Die Zustimmungen der Steuerverwaltungen liegen vor. Die Gesellschaft ist erloschen.
Numero di pubblicazione: 3290433, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Tran Chang-Cheng Restaurant AG in Liq., in Luzern, CHE-101.613.134, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 15.10.2015, Publ. 2427531). Die Liquidation ist durchgeführt. [Sobald die Zustimmungen der Steuerverwaltungen vorliegen, wird die Firma gelöscht.]
Numero di pubblicazione: 2427531, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Tran Chang-Cheng Restaurant AG, in Luzern, CHE-101.613.134, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 03.05.2010, S. 13, Publ. 5614762).
Firma neu:
Tran Chang-Cheng Restaurant AG in Liq..
Domizil neu:
c/o Kwong Hing Lam, Oberbergstrasse 23, 6014 Luzern.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der a.o. Generalversammlung vom 09.10.2015 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lam-Chan, Man Kiu Christine, britische Staatsangehörige, in Luzern, Direktorin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lam, Kwong Hing, britischer Staatsangehöriger, in Luzern, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Boesiger & Partner AG, Treuhandgesellschaft (CHE-108.401.521), in Biel/Bienne, Revisionsstelle [bisher: Boesiger & Partner AG, Treuhandgesellschaft, in Biel/Bienne (CH-073.3.005.838-1)].