Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su Tpresso SA
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
03.09.2007
Cancellazione dal registro delle imprese
31.07.2018
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.1.051.400-0
IDI/IVA
CHE-113.799.092
Ramo economico
Produzione di commestibili
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Zweck der Gesellschaft ist die Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Kräutertee und Tee jeglicher Art in Kapseln und in Ausstattungen und Zubehör. Die Gesellschaft kann sich an anderen Gesellschaften beteiligen, im Zusammenhang mit ihrem Gesellschaftszweck Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten und alle Rechtshandlungen vornehmen, welche der Gesellschaftszweck mit sich bringen kann. Des Weiteren kann die Gesellschaft direkt oder indirekt an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien, Bürgschaften oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten, die unentgeltlich gewährt werden können, im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderer Gruppengesellschaften liegen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Zürich | 24.04.2013 | 30.07.2018 | |
Fiduciaire Saugy S.A. | Lausanne | 10.09.2007 | 23.04.2013 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Tpresso Ltd
- Tpresso AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Marchi
Marchio | Data di registrazione | Stato | Numero |
---|---|---|---|
TSPRESSO | 09.06.2011 | cancellata | 52977/2011 |
T'SPRESSO | 09.06.2011 | cancellata | 52975/2011 |
Ultimi comunicati FUSC: Tpresso SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4390319, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Tpresso SA, in Zürich, CHE-113.799.092, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2017, Publ. 3791071).
Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die T-Investor Holding AG (neu:
Tpresso SA), in Zollikon (CHE- 285.842.698), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kainz, Roman, deutscher Staatsangehöriger, in Rüschlikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rompel, Hans-Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Diez (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Karpov, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Rüschlikon, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hahn, Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Fällanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3791071, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Tpresso SA, in Zürich, CHE-113.799.092, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2016, Publ. 3209375).
Domizil neu:
Mühlebachstrasse 72, 8008 Zürich.
Numero di pubblicazione: 3209375, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Tpresso SA, in Zürich, CHE-113.799.092, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2016, Publ. 2799741).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hahn, Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Fällanden, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tillmann, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.