Informazioni su tosimmo ag
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu tosimmo ag
- tosimmo ag da Beromünster opera nel ramo «Compravendita di immobili propri» ed è attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 27.06.2019.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 30.11.2023. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: tosimmo ag.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
27.06.2019
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Beromünster
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.3.807.993-7
IDI/IVA
CHE-149.024.835
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erwerb, Halten, Erstellung, Entwicklung und Verwaltung, Vermietung, Verpachtung und Veräusserung von Immobilien sowie Schulung und Beratung von Immobilienmakler und Bauträger; Beteiligungen; Gewährung und Aufnahme von Darlehen; Leistung von Garantien und anderen Sicherheiten.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- tosimmo ltd.
- tosimmo sa
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: tosimmo ag
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005897502, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
tosimmo ag, in Beromünster, CHE-149.024.835, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2019, Publ. 1004664750).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stocker, Christian, von Beromünster, in Römerswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Odermatt, Thomas, von Dallenwil, in Altdorf (UR), Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Beckenried].
Numero di pubblicazione: HR01-1004664750, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
tosimmo ag (tosimmo sa) (tosimmo ltd.), in Beromünster, CHE-149.024.835, Schuelgass 16b, 6215 Beromünster, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
26.06.2019.
Zweck:
Erwerb, Halten, Erstellung, Entwicklung und Verwaltung, Vermietung, Verpachtung und Veräusserung von Immobilien sowie Schulung und Beratung von Immobilienmakler und Bauträger;
Beteiligungen;
Gewährung und Aufnahme von Darlehen;
Leistung von Garantien und anderen Sicherheiten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00. Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 26.06.2019 die Schaffung von genehmigtem Partizipationskapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung der Gründer vom 26.06.2019 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Theiler, Stephan, von Schüpfheim und Doppleschwand, in Beromünster, Präsident des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stocker, Christian, von Beromünster, in Römerswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Odermatt, Thomas, von Dallenwil, in Beckenried, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.