Informazioni su Torfix AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Torfix AG
- Torfix AG ha sede a Bretzwil, è attiva e opera nel ramo «Altra attività edilizia».
- Torfix AG è stata costituita nel 12.05.2021.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 28.03.2024. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone BL con l’IDI CHE-329.640.334.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
12.05.2021
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Bretzwil
Ufficio del registro di commercio
BL
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-280.4.025.898-4
IDI/IVA
CHE-329.640.334
Ramo economico
Altra attività edilizia
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Bauarbeiten sowie von weiteren Dienstleistungen im Bereich des Bauhaupt- und Baunebengewerbes sowie des Metall- und Stahlbaus. Die Gesellschaft kann sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmungen beteiligen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie Immobilien erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- PM Montage GmbH
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Torfix AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005997089, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Torfix AG, in Bretzwil, CHE-329.640.334, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 19.05.2023, Publ. 1005749683).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mühlberg, Peter, von Muri (AG), in Bretzwil, mit Einzelunterschrift;
Mühlberg, Yvonne, von Muri (AG), in Bretzwil, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lieberherr, Luca Lino, von Ebnat-Kappel, in Basel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vuillemier, Lukas, von Val-de-Ruz, in Liestal, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005749683, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
PM Montage GmbH, in Bretzwil, CHE-329.640.334, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 94 vom 18.05.2021, Publ. 1005184549).
Statutenänderung:
11.05.2023. 11.05.2023.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 11.05.2023 und Bilanz per 31.12.2023 mit Aktiven von CHF 145'795.52 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 115'700.99 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteil 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Firma neu:
Torfix AG.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände neu:
Verrechnung: Die Gesellschaft verrechnet bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 11.05.2023 eine Forderung in der Höhe von CHF 82'515.29, wofür 800 Stammanteile zu CHF 100.00 ausgegeben werden.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder via E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mühlberg, Pascal, von Muri (AG), in Liestal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.