Informazioni su Tobie Catering Management SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Tobie Catering Management SA
- Tobie Catering Management SA a Verbier è una Società anonima nel ramo «Esercizio delle aziende gastronomiche». Tobie Catering Management SA è attiva.
- Il dirigenza è composto da ha una persona. L’azienda è stata costuita nel 12.06.2008.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 10.08.2023. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio VS con l’IDI CHE-114.348.059.
- Kawai SA, Les Retrouvailles Sàrl, RAMAMA Sàrl sono iscritte all’indirizzo uguale.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
12.06.2008
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Val de Bagnes
Ufficio del registro di commercio
VS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-621.3.007.218-5
IDI/IVA
CHE-114.348.059
Ramo economico
Esercizio delle aziende gastronomiche
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Exploitation d'un établissement public à Verbier.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fiva Audit SA | Sion | 09.05.2023 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Alpina Révision Verbier SA | Val de Bagnes | 30.10.2020 | 08.05.2023 | |
Dini & Associés SA | Martigny | 18.06.2008 | 29.10.2020 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Tobie Catering Management SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005814240, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Tobie Catering Management SA, à Val de Bagnes, CHE-114.348.059, société anonyme (No. FOSC 89 du 09.05.2023, Publ. 1005742201).
Inscription ou modification de personne(s):
Fiva Audit SA (CHE-114.588.095), à Sion, organe de révision [précédemment: AAA Audit Sàrl (CHE-114.588.095)].
Numero di pubblicazione: HR02-1005742201, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Tobie Catering Management SA, à Val de Bagnes, CHE-114.348.059, société anonyme (No. FOSC 63 du 30.03.2022, Publ. 1005439088).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Alpina Révision Verbier SA (CHE-114.897.320), à Bagnes, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
AAA Audit Sàrl (CHE-114.588.095), à Sion, organe de révision.
Numero di pubblicazione: HR02-1005439088, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Tobie Catering Management SA, à Val de Bagnes, CHE-114.348.059, société anonyme (No. FOSC 110 du 10.06.2021, Publ. 1005213487).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Igelman, Norbert Francis, citoyen français, à Verbier (Bagnes), président, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Igelman, Raphaël, citoyen français, à Val de Bagnes, administrateur unique, avec signature individuelle [précédemment: à Bagnes, secrétaire, avec signature individuelle].