Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su TNC Technologies GmbH in Liquidation
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
24.02.2016
Cancellazione dal registro delle imprese
19.04.2018
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Zug
Ufficio del registro di commercio
ZG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-170.4.013.877-7
IDI/IVA
CHE-475.457.609
Ramo economico
Fornitura di servizi informatici
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Tätigkeiten im Bereich der Konzeption, Entwicklung, Weiterentwicklung und Wartung von Software, Vertrieb von und Handel mit Software sowie Erbringung von Beratungsdienstleistungen im IT-Sektor; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- TNC Technologies GmbH
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: TNC Technologies GmbH in Liquidation
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4181661, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
TNC Technologies GmbH in Liquidation, in Zug, CHE-475.457.609, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2017, Publ. 3601841). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: 3601841, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
TNC Technologies GmbH, in Zug, CHE-475.457.609, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 41 vom 29.02.2016, Publ. 2692885).
Firma neu:
TNC Technologies GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 19.06.2017 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kozak, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Illnau-Effretikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, ;
Zehnder, Michel, von Birmenstorf (AG), in Baden, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlicht, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Stetten (AG), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift, [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2692885, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
TNC Technologies GmbH, in Zug, CHE-475.457.609, Alpenstrasse 15, 6302 Zug, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
18.02.2016.
Zweck:
Tätigkeiten im Bereich der Konzeption, Entwicklung, Weiterentwicklung und Wartung von Software, Vertrieb von und Handel mit Software sowie Erbringung von Beratungsdienstleistungen im IT-Sektor;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 21'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 18.02.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Schlicht, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Stetten AG, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Zehnder, Michel, von Birmenstorf AG, in Baden, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Kozak, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Illnau-Effretikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Schlicht IT AG (CHE-169.372.096), in Stetten AG, Gesellschafterin, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
MIZE Consulting GmbH (CHE-452.929.106), in Baden, Gesellschafterin, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
WWR Invest & Consult GmbH (CHE-192.756.365), in Zug, Gesellschafterin, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00.