Indirizzo
c/o Karin Schärer-Meierhans
Haldenrain 8
6006 Luzern
Informazioni su Theo Meierhans Immobilien AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Theo Meierhans Immobilien AG
- Theo Meierhans Immobilien AG con sede a Luzern è attiva. Theo Meierhans Immobilien AG è attiva nel ramo «Compravendita di immobili propri».
- La dirigenza è composta di 2 persone.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 06.09.2013.
- L’azienda Theo Meierhans Immobilien AG è iscritta con l’IDI CHE-295.504.211.
- 4 altre aziende attive sono iscritte all’indirizzo uguale. Queste includono: 21st Century Productions GmbH, Antoine Danthony Romeuf Architekt, ART Productions GmbH.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
24.06.2011
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Luzern
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.3.793.091-5
IDI/IVA
CHE-295.504.211
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
An- und Verkauf von Grundstücken; Bau- und Umbau sowie Verwaltung und Vermittlung von Liegenschaften; Beteiligungen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
ATLAS Treuhand AG | Ebikon | 29.06.2011 | 05.09.2013 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Theo Meierhans Immobilien AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1064421, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Theo Meierhans Immobilien AG, in Luzern, CH-100.3.793.091-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 27.01.2012, Publ. 6524070). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 23.08.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
ATLAS Treuhand AG (CH-100.3.004.138-0), in Ebikon, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 6524070, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Theo Meierhans Immobilien AG, in Luzern, CH-100.3.793.091-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2011, S. 0, Publ. 6227010).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ATLAS Treuhand AG (CH-100.3.004.138-0), in Ebikon, Revisionsstelle [bisher: in Luzern].
Numero di pubblicazione: 6227010, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Theo Meierhans Immobilien AG, in Luzern, CH-100.3.793.091-5, c/o Karin Schärer-Meierhans, Haldenrain 8, 6006 Luzern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
21.06.2011.
Zweck:
An- und Verkauf von Grundstücken;
Bau- und Umbau sowie Verwaltung und Vermittlung von Liegenschaften;
Beteiligungen.
Aktienkapital:
CHF 2'000'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 2'000'000.00.
Aktien:
2'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Gemäss Sacheinlagevertrag (Übertragungsvertrag) vom 21.06.2011 übernimmt die Gesellschaft von der Meierhans & Co., in Luzern (CH-100.2.793.068-3), bestimmte im Sacheinlagevertrag detailliert aufgelistete Aktiven (inkl. Grundstücke) im Gesamtwert von CHF 24'114'251.77 und Passiven (Fremdkapital) inkl. der auf den Grundstücken lastenden Grundpfandschulden im Gesamtwerte von CHF 16'367'376.17 zum Preise von CHF 7'746'875.60, wofür 2'000 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen durch Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Meierhans-Zihlmann, Rösly, von Malters, in Luzern, Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Schärer-Meierhans, Karin, von Malters und Zürich, in Luzern, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
ATLAS Treuhand AG (CH-100.3.004.138-0), in Luzern, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.