Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Indirizzo
c/o ICoSS GmbH
Grundstrasse 12
6343 Rotkreuz
Informazioni su Tenaxis capital GmbH in Liquidation
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
13.03.2009
Cancellazione dal registro delle imprese
11.10.2013
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Risch
Ufficio del registro di commercio
ZG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-130.4.014.343-2
IDI/IVA
CHE-114.768.875
Ramo economico
Gestione fondi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Finanzbereich, insbesondere Vermögensverwaltung und Anlageberatung für institutionelle Anleger und kollektive Kapitalanlagen sowie Platzierung von kollektiven Kapitalanlagen bei qualifizierten Anlegern; kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, vollständig oder teilweise erwerben, halten, veräussern oder finanzieren. Mit Ausnahme von in der Schweiz gelegenen Wohnliegenschaften, kann die Gesellschaft alle Arten von Grundstücke und Liegenschaften im In- und Ausland direkt oder indirekt erwerben, halten, vermieten, belasten oder veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
DMF Treuhand Gmbh | Lachen | 19.03.2009 | 14.08.2012 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Tenaxis capital GmbH
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Tenaxis capital GmbH in Liquidation
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1122999, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Tenaxis capital GmbH in Liquidation, in Risch, CH-130.4.014.343-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2013, Publ. 923185). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: 923185, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Tenaxis capital GmbH in Liquidation, in Risch, CH-130.4.014.343-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 86 vom 06.05.2013, Publ. 7177452).
Liquidationsdomizil:
c/o ICoSS GmbH, Oberebenestrasse 43, 5620 Bremgarten AG.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ICoSS GmbH (CH-130.4.013.531-7), in Bremgarten AG, Liquidatorin [bisher: in Risch].
Numero di pubblicazione: 7177452, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Tenaxis capital GmbH, in Risch, CH-130.4.014.343-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 157 vom 15.08.2012, Publ. 6810154).
Firma neu:
Tenaxis capital GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
c/o ICoSS GmbH, Grundstrasse 12, 6343 Rotkreuz. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 04.04.2013 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eichinger, Gerhard, von Österreich, in Wien (AT), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Achleitner, Adolf, österreichischer Staatsangehöriger, in Zurndorf (AT), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Achleitner, Julia, österreichische Staatsangehörige, in Zurndorf (AT), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Massenbauer, Gerhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 101 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Christian Timo, von Boswil, in Bremgarten AG, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und Gesellschafter mit Einzelunterschrift und mit 21 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
ICoSS GmbH (CH-130.4.013.531-7), in Risch, Liquidatorin.