Indirizzo
c/o Hagmann Treuhand AG
Nordring 10a
3013 Bern
Informazioni su Tannerhaus AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Tannerhaus AG
- Tannerhaus AG ha sede a Bern, è attiva e opera nel ramo «Compravendita di immobili propri».
- Tannerhaus AG è stata costituita nel 27.05.2013.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 04.05.2022.
- L’IDI segnalata è CHE-303.585.863.
- 12 altre aziende attive sono iscritte all’indirizzo uguale. Queste includono: Coopers Consulting & Solutions AG, Coopers Group AG, Zweigniederlassung Bern, Elin Office AG.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
27.05.2013
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Bern
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-036.3.057.201-2
IDI/IVA
CHE-303.585.863
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, Verkauf und die Verwaltung von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Hagmann Treuhand AG | Bern | 30.05.2013 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Tannerhaus AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005464455, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Tannerhaus AG, in Muri bei Bern, CHE-303.585.863, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 30.05.2013, S.0, Publ. 7208394).
Statutenänderung:
26.04.2022.
Sitz neu:
Bern.
Domizil neu:
c/o Hagmann Treuhand AG, Nordring 10a, 3013 Bern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tanner-von Dach, Ingeborg, von Bern und Dintikon, in Muri bei Bern, Präsidentin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tanner, Isabelle Olga, von Bern und Dintikon, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hagmann Treuhand AG (CHE-105.409.242), in Bern, Revisionsstelle [bisher: Hagmann Treuhand AG ].
Numero di pubblicazione: 7208394, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Tannerhaus AG, in Muri bei Bern, CH-036.3.057.201-2, c/o Ingeborg Tanner-von Dach, Schlössliweg 7, 3074 Muri bei Bern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
23.05.2013.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, Verkauf und die Verwaltung von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Tanner-von Dach, Ingeborg, von Bern und Dintikon, in Muri bei Bern, Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Tanner, Isabelle Olga, von Bern und Dintikon, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hagmann Treuhand AG (CH-035.3.025.065-8), in Bern, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.