Su SWITCH CONSULTING ANSTALT
- L’azienda è stata costituita nel 25.01.2002 e ha 0 persone nella dirigenza.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 11.01.2006.
- Aziende con l’indirizzo uguale a SWITCH CONSULTING ANSTALT: COMPINA Systems Engineering AG, Dallmayr Automatenservice SAc, Lugano, Zweigniederlassung Schaan, Fenometal ArtDesign AG.
Assetto proprietario
Non siamo al corrente di nessun assetto proprietario.
Partecipazioni
Non siamo al corrente di nessuna partecipazione.
Ultimi comunicati per SWITCH CONSULTING ANSTALT
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 20026995, (1)
Vaterland, 11.01.2006, 7, 2006 Öffentlichkeitsregisteramt, Änderung, 05.01.2006, 3020.340 Switch Consulting Anstalt, Schaan (FL-2.044.706).
Wurde gelöscht:
Mitglied, Geschäftsführer, Monika Justina Steiner-Negele
Numero di pubblicazione: 20005096, (1)
Vaterland, 28.05.2004, 119, 2004 Öffentlichkeitsregisteramt, Änderung, 26.05.2004, 6073.340 Switch Consulting Anstalt, Schaan (H. 1087/68)