Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su Swissline
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
19.09.1995
Cancellazione dal registro delle imprese
09.11.2004
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Wallisellen
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.006.509-8
IDI/IVA
CHE-108.438.984
Ramo economico
Servizi per le assicurazioni e casse pensioni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Bezweckt als Makler oder Abschlussagent Vermittlung und Abschluss von Versicherungsverträgen in allen Sparten im Namen und auf Rechnung von Versicherungsgesellschaften, Mitwirkung beim Vollzug von Versicherungsverträgen, insbesondere Prämieninkasso und Schadenregulierung, Beratung von Versicherungsnehmern sowie Erbringung von damit verbundenen Dienstleistungen aller Art; kann Grundstücke erwerben, veräussern und verwalten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie gewerbliche Schutzrechte, Immaterialgüterrechte und Know-how erwerben und verwerten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
KPMG Klynveld Peat Marwick Goerdeler SA in Liquidation | Zürich | <2004 | 03.06.2015 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Swissline
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2535834, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Swissline, in Wallisellen, CH-020.3.006.509-8, Bezweckt als Makler oder Abschlussagent Vermittlung und Abschluss von Versicherungsverträgen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 14.03.2003, S. 19, Publ. 903930). Die Vorschriften von Art. 748 OR sind eingehalten. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: 903930, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Swissline, in Wallisellen, Vermittlung von Versicherungsverträgen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 12.04.2001, S. 2754). Auflösung der Gesellschaft durch Beschluss der Generalversammlung vom 25.11.2002 infolge Fusion mit der 'Winterthur' Schweizerische Versicherungs-Gesellschaft, in Winterthur. Aktiven und Passiven der Gesellschaft gehen gemäss Fusionsbilanz per 30.9.2002 durch Universalsukzession auf die 'Winterthur' Schweizerische Versicherungs-Gesellschaft über.
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Swissline, in W a l l i s e l l e n , Bezweckt als Makler oder Abschlussagent Vermittlung und Abschluss von Versicherungsverträgen in allen Sparten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 21.06.2000, S. 4173).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reinhart, Dr. Beat, von Winterthur, in Winterthur, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heimlicher, Markus, von Neuhausen am Rheinfall, in Benken ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyss, Jean, von Balm bei Messen, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei, Dr. Hansjörg, von Zürich, in Mönchaltorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Liniger, Ernst, von Winterthur, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frey, Hans, von Niedererlinsbach, in Elsau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:Vizepräsident];
Egloff, German, von Niederrohrdorf, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Süsskind, Marcel, von Vitznau, in Kehrsatz, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müllhaupt, Markus, von Winterthur und Hofstetten bei Elgg, in Seuzach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Loretz, Hans Aldo, von Tujetsch, in Kloten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.