Informazioni su Swiss Visio SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Swiss Visio SA
- Swiss Visio SA è attualmente attiva e opera nel settore «Esercizio delle studi medici e dentistici». La sede si trova a Genolier.
- La dirigenza dell’azienda Swiss Visio SA fondata il 09.08.2007 è composta da 7 persone.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 15.08.2024, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L'IDI della azienda è CHE-113.765.905.
- 15 altre aziende attive sono iscritte all’indirizzo uguale. Queste includono: Aevum Fondation de Prévoyance, Cabinet Médical, Lang, CabVisTho Sàrl.
Dirigenza (7)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Fabrice Zumbrunnen,
Pietro Fabrizio,
Flavia Botticini,
Alexander Feij,
Philipp Marc Gasche
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
09.08.2007
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Genolier
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.1.051.343-7
IDI/IVA
CHE-113.765.905
CHE-440.413.184 IVA
Ramo economico
Esercizio delle studi medici e dentistici
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La société a pour but l'exploitation d'établissements médico-chirurgicaux, ainsi que l'installation, l'organisation et l'exploitation de tout service médical nécessaire au traitement des malades ou à la recherche scientifique, plus particulièrement dans le domaine de l'ophtalmologie. La société peut: exercer toute activité financière, commerciale ou industrielle, mobilière ou immobilière, à l'exclusion des opérations prohibées par la Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE), en rapport direct ou indirect avec son but; créer des succursales ou des filiales en Suisse et à l'étranger; participer à toutes entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but; accorder des prêts ou des garanties de toutes sortes à des actionnaires, des sociétés du groupe ou des tiers.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Berney Associés Audit SA | Genève | 07.11.2014 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
ORFA Audit SA | Lausanne | 15.08.2007 | 07.11.2010 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Genolier Swiss Visio Network SA
- Genolier Swiss Ophthalmic Network SA
- Visionplus SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Swiss Visio SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006107618, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Swiss Visio SA, à Genolier, CHE-113.765.905 (FOSC du 23.07.2024, p. 0/1006091975). Cauzza Dino et Hubert Antoine ne sont plus administrateurs;
leur signature est radiée. Fabrizio Pietro, qui n'est plus directeur, et Zumbrunnen Fabrice, de Aeschi bei Spiez, à La Chaux-de-Fonds, sont membres du conseil d'administration, avec signature collective à deux. Vanderschueren Séverine est désormais de Genolier.
Numero di pubblicazione: HR02-1006091975, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Swiss Visio SA, à Genolier, CHE-113.765.905 (FOSC du 29.11.2021, p. 0/1005344890).
Fusion:
reprise des actifs et passifs de Gutsehen.ch AG, à Pfäffikon (CHE-113.666.338), selon contrat de fusion du 14.06.2024 et bilan au 31.12.2023, présentant des actifs de CHF 411'408, des passifs envers les tiers de CHF 28'817, soit un actif net de CHF 382'591. La continuité du sociétariat étant garantie, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions. Statuts modifiés le 25.06.2024.
Nouveau but:
la société a pour but l'exploitation d'établissements médico-chirurgicaux, ainsi que l'installation, l'organisation et l'exploitation de tout service médical nécessaire au traitement des malades ou à la recherche scientifique, plus particulièrement dans le domaine de l'ophtalmologie.
La société peut:
exercer toute activité financière, commerciale ou industrielle, mobilière ou immobilière, à l'exclusion des opérations prohibées par la Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE), en rapport direct ou indirect avec son but;
créer des succursales ou des filiales en Suisse et à l'étranger;
participer à toutes entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but;
accorder des prêts ou des garanties de toutes sortes à des actionnaires, des sociétés du groupe ou des tiers. Les 1'000 actions nominatives de CHF 100 sont désormais restreintes quant à la transmissibilité.
Nouvelles communications aux actionnaires:
par écrit (courrier recommandé ou courrier simple), par voie électronique (fax ou email) ou par avis inséré dans la Feuille officielle suisse du commerce.
Numero di pubblicazione: HR02-1005344890, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Swiss Visio SA, à Genolier, CHE-113.765.905 (FOSC du 13.07.2021, p. 0/1005248092). La signature de Jandric Daniel est radiée.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.