Informazioni su Swiss German Club GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Swiss German Club GmbH
- Swiss German Club GmbH con sede a Gwatt (Thun) è attiva. Swiss German Club GmbH è attiva nel ramo «Associazioni religiose, politiche o secolari».
- L’azienda è stata costituita nel 06.02.2009 e ha una persona nella dirigenza.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 31.12.2021.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone BE con l’IDI CHE-114.709.312.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
06.02.2009
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Thun
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-036.4.044.017-8
IDI/IVA
CHE-114.709.312
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt das Führen einer Business- und Privatvereinigung, die Netzwerkbildung und die Vertretung der wirtschaftspolitischen Interessen der Mitglieder der Vereinigung, insbesondere im Verhältnis Schweiz-Deutschland sowie das Anbieten von Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Tätigkeit der Gesellschaft. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Swiss German Club GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005371429, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Swiss German Club GmbH, in Jegenstorf, CHE-114.709.312, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2009, S.4, Publ. 4877618).
Statutenänderung:
20.12.2021.
Sitz neu:
Thun.
Domizil neu:
Rösslimatte 8, 3645 Gwatt (Thun).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burkhalter, Fritz Albert, von Hasle bei Burgdorf, in Hindelbank, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Burkhalter-Bracher, Ursula, von Hasle bei Burgdorf, in Hindelbank, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Martens, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Gwatt (Thun), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 4877618, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Swiss German Club GmbH, in Jegenstorf, CH-036.4.044.017-8, Löwenplatz 3, 3303 Jegenstorf, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
03.02.2009.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Führen einer Business- und Privatvereinigung, die Netzwerkbildung und die Vertretung der wirtschaftspolitischen Interessen der Mitglieder der Vereinigung, insbesondere im Verhältnis Schweiz-Deutschland sowie das Anbieten von Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Tätigkeit der Gesellschaft. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, Fax oder E-Mail.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. Gemäss Erklärung der Gründer vom 03.02.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Burkhalter, Fritz Albert, von Hasle bei Burgdorf, in Hindelbank, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Burkhalter-Bracher, Ursula, von Hasle bei Burgdorf, in Hindelbank, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.