Informazioni su SWISS AIR SERVICES AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu SWISS AIR SERVICES AG
- SWISS AIR SERVICES AG opera nel settore «Trasporto aereo di persone e merci» ed è attualmente attiva. La sede è a Unterseen.
- C'é 2 persone nella dirigenza.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 23.04.2020.
- L’IDI segnalata è CHE-101.810.309.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
27.02.1991
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Unterseen
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-092.3.013.803-6
IDI/IVA
CHE-101.810.309
Ramo economico
Trasporto aereo di persone e merci
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb einer Luftfahrtunternehmung sowie der Kauf und Verkauf von Flugzeugen, der Neubau, die Renovation, die Verwaltung sowie der Kauf und Verkauf von Immobilien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fuchs + Partner Treuhand AG | Bern | <2004 | 26.04.2015 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Swiss Eagle AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: SWISS AIR SERVICES AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004875689, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
SWISS AIR SERVICES AG, in Unterseen, CHE-101.810.309, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 12.04.2019, Publ. 1004609378).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haug, Niklaus, von Aeschi bei Spiez, in Benahavis (ES), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haug, Adrian Pascal, von Aeschi bei Spiez, in Unterseen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Haug, Andrian Pascal, in Interlaken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Haug-Etterli, Sophie, von Besenbüren, in Unterseen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Etterli, Sophie, in Interlaken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004609378, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
SWISS AIR SERVICES AG, in Unterseen, CHE-101.810.309, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2017, Publ. 3259161).
Domizil neu:
am Lauener 12, 3800 Unterseen.
Numero di pubblicazione: 3259161, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
SWISS AIR SERVICES AG, in Unterseen, CHE-101.810.309, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 27.04.2015, Publ. 2119197).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofstetter, Benjamin, von Langnau im Emmental, in Unterseen, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haug, Niklaus, von Aeschi bei Spiez, in Benahavis (ES), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Etterli, Sophie, von Besenbüren, in Interlaken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haug, Andrian Pascal, von Aeschi bei Spiez, in Interlaken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.