Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su Swiline Distribution AG
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
03.11.1997
Cancellazione dal registro delle imprese
27.12.2023
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Jegenstorf
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-053.3.000.004-1
IDI/IVA
CHE-104.462.417
Ramo economico
Commercio di prodotti alimentari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Einfuhr, den Vertrieb und den Handel von/mit Lebensmitteln. Sie kann sich bei anderen gleichartigen oder verwandten Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Sie kann Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 21.04.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Qualihaus AG | Zürich | <2004 | 10.06.2008 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Swiline Distribution AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: SR01-0000012038, Ufficio del registro di commercio Svitto
Rubrik: Weitere gesellschaftsrechtliche Schuldenrufe Unterrubrik: Schuldenruf infolge Fusion nach FusG Publikationsdatum: SHAB 09.07.2024, Mehrfache Veröffentlichung: 08.07.2024, 10.07.2024 Öffentlich einsehbar bis: 09.07.2027 Meldungsnummer: Publizierende Stelle firm-it solutions gmbh, Oberdorfstrasse 12, 8853 Lachen SZ Schuldenruf infolge Fusion nach FusG Swiline Distribution AG mit Löwen Dienstleistungen AG
Kontaktstelle: firm-it solutions gmbh Oberdorfstrasse 12
Numero di pubblicazione: HR03-1005919935, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Swiline Distribution AG, in Jegenstorf, CHE-104.462.417, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2014, S.0, Publ. 1501579).
Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Gasthof zum Löwen Jegenstorf AG (neu:
Löwen Dienstleistungen AG), in Jegenstorf (neu: Zürich) (CHE-101.402.146)), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: 1501579, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Swiline Distribution AG, in Jegenstorf, CHE-104.462.417, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 17.05.2011, Publ. 6164470).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jeanloz-Meier, Senta, von Bern, in Wabern (Gemeinde Köniz), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Jeanloz, Rudolf, von Bern, in Wabern (Gemeinde Köniz), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ammann, Mathias, von Frutigen, in Vinelz, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift].