Informazioni su Super7 Sàrl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Super7 Sàrl
- Super7 Sàrl con sede a Lausanne è attiva. Super7 Sàrl è attiva nel ramo «Esercizio delle aziende gastronomiche».
- C'é 6 persone nella dirigenza.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 09.02.2024. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio VD con l’IDI CHE-345.705.340.
- Allo stesso indirizzo come Super7 Sàrl sono iscritte 2 altre aziende attive. Queste includono: Folklor Sàrl, Service intercantonal d'entretien du réseau autoroutier des cantons de Fribourg, de Vaud et de la République et canton de Genève (SIERA).
Dirigenza (6)
Amministrazione
Aurélien Puthod,
Alba Farnos Viñals,
Beryl Sepulveda van Zuilen,
Charles Jenny,
Paul Marsden
i più recenti aventi diritto di firma
Aurélien Puthod,
Alba Farnos Viñals,
Beryl Sepulveda van Zuilen,
Charles Jenny,
Paul Marsden
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
27.06.2023
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Lausanne
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.1.234.884-9
IDI/IVA
CHE-345.705.340
Ramo economico
Esercizio delle aziende gastronomiche
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La société a pour but l'exploitation d'un établissement public, ainsi que le commerce de tous produits. La société peut: exercer toute activité financière, commerciale, industrielle et immobilière (à l'exception des opérations prohibées par la LFAIE), en rapport direct ou indirect avec son but; créer des succursales ou des filiales en Suisse et à l'étranger; participer à toutes entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but; accorder des prêts ou des garanties à des associés ou des tiers, si cela favorise ses intérêts.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Super7 Sàrl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005957748, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Super7 Sàrl, à Lausanne, CHE-345.705.340 (FOSC du 30.06.2023, p. 0/1005783469). Ahlgren Gary, qui n'est plus associé-gérant et dont la signature est radiée, cède ses 30 parts de CHF 100, par 5 parts de CHF 100, chacun, aux associés-gérants Puthod Aurélien, Farnos Viñals Alba, Jenny Charles, Marsden Paul, Moret Robin, et Sepulveda van Zuilen Beryl, désormais titulaires de 35 parts de CHF 100, chacun. Jenny Charles continue à signer collectivement à deux, désormais pas avec Puthod Aurélien et Moret Robin. Puthod Aurélien continue à signer collectivement à deux, désormais pas avec Jenny Charles.
Numero di pubblicazione: HR01-1005783469, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Super7 Sàrl, à Lausanne, Place de la Riponne 10, 1005 Lausanne, CHE-345.705.340. Nouvelle société à responsabilité limitée.
Statuts:
21.06.2023.
But:
la société a pour but l'exploitation d'un établissement public, ainsi que le commerce de tous produits.
La société peut:
exercer toute activité financière, commerciale, industrielle et immobilière (à l'exception des opérations prohibées par la LFAIE), en rapport direct ou indirect avec son but;
créer des succursales ou des filiales en Suisse et à l'étranger;
participer à toutes entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but;
accorder des prêts ou des garanties à des associés ou des tiers, si cela favorise ses intérêts.
Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Capital social:
CHF 21'000.
Associés-gérants:
Puthod Aurélien, de Sullens, à Lausanne, avec 30 parts de CHF 100, président, avec signature collective à deux, pas avec Ahlgren Gary ni Jenny Charles, Ahlgren Gary, de et à Lully (VD), avec 30 parts de CHF 100, avec signature collective à deux, pas avec Puthod Aurélien ni Jenny Charles, Farnos Viñals Alba, de Espagne, à Lausanne, avec 30 parts de CHF 100, avec signature collective à deux, pas avec Marsden Paul, Jenny Charles, de Basel, à Lausanne, avec 30 parts de CHF 100, avec signature collective à deux, pas avec Ahlgren Gary, Moret Robin ni Puthod Aurélien, Marsden Paul, de Royaume-Uni, à Lausanne, avec 30 parts de CHF 100, avec signature collective à deux, pas avec Farnos Viñals Alba, Moret Robin, de Clarmont, à Lausanne, avec 30 parts de CHF 100, avec signature collective à deux, pas avec Jenny Charles ni Sepulveda van Zuilen Beryl, et Sepulveda van Zuilen Beryl, de et à Lausanne, avec 30 parts de CHF 100, avec signature collective à deux, pas avec Moret Robin.
Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.
Communications aux associés:
par courriel. Selon déclaration du 21.06.2023, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.