Informazioni su Strigelgass GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Strigelgass GmbH
- Strigelgass GmbH ha sede a Thal, è attiva e opera nel ramo «Compravendita di immobili propri».
- L’azienda è stata costituita nel 31.05.2002 e ha 2 persone nella dirigenza.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 27.09.2013. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio SG con l’IDI CHE-109.600.342.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
31.05.2002
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Thal
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.4.051.674-4
IDI/IVA
CHE-109.600.342
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erwerb, Verwalten und Verkauf von Liegenschaften aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Strigelgass GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1099481, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Strigelgass GmbH, in Thal, CH-320.4.051.674-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 237 vom 05.12.2008, S. 16, Publ. 4766070).
Statutenänderung:
23.09.2013.
Zweck neu:
Erwerb, Verwalten und Verkauf von Liegenschaften aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruggli Treuhand GmbH, in St. Gallen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 75'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruggli, Rolf, von Hauptwil-Gottshaus, in Thal, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 75 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil];
Grab, Markus, von Schwyz, in Thal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 75 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 75'000.00].
Numero di pubblicazione: 4766070, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Strigelgass GmbH, in Thal, CH-320.4.051.674-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 107 vom 06.06.2002, S. 11, Publ. 499720). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 21.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruggli, Rolf, von Hauptwil-Gottshaus, in Thal, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer].
Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Strigelgass GmbH, in Thal, Oberfeld 17, 9425 Thal, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
30.05.2002.
Zweck:
Erwerb und Verwalten von sowie Handel mit Liegenschaften aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten sowie sich an anderen Unternehmungen beteiligen.
Stammkapital:
CHF 150'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Grab, Markus, von Schwyz, in Thal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 75'000.--;
Ruggli Treuhand GmbH, in St. Gallen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 75'000.--;
Ruggli, Rolf, von Hauptwil-Gottshaus, in Thal, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.