Informazioni su Strama AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Strama AG
- Strama AG ha sede a Nidau ed è attiva. Essa opera nel ramo «Commercio con macchine».
- La dirigenza dell’azienda Strama AG è composta da 3 persone.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 20.12.2022.
- L'IDI della azienda è CHE-106.471.462.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
31.05.1989
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Port
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-073.3.001.066-6
IDI/IVA
CHE-106.471.462
Ramo economico
Commercio con macchine
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Fabrikation von und der Handel mit Bestandteilen, Baugruppen, Maschinen und Apparaten in den Bereichen Hydraulik und Pneumatik sowie der Handel mit Rohmaterialien. Die Gesellschaft kann sich bei anderen gleichartigen oder verwandten Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Sie kann Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Lenigo-Treuhand G.m.b.H. | Nidau | 14.04.2011 | 19.12.2022 | |
Verex Treuhand AG | Biel/Bienne | <2004 | 13.04.2011 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Strama AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005632858, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Strama AG, in Port, CHE-106.471.462, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2020, Publ. 1004967716). Gemäss Erklärung vom 06.12.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lenigo-Treuhand G.m.b.H. (CHE-107.988.331), in Nidau, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1004967716, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Strama AG, in Port, CHE-106.471.462, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2018, Publ. 1004507528).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grüter, Erwin, von Zell LU, in Sonceboz-Sombeval, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Thomas, von Trub, in Ipsach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Nydegger, Hans-Peter, von Guggisberg, in Port, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rawyler, Hubert Enrique, von Brügg, in Engelberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004507528, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Strama AG, in Port, CHE-106.471.462, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2015, Publ. 1948713).
Statutenänderung:
14.11.2018.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Fabrikation von und der Handel mit Bestandteilen, Baugruppen, Maschinen und Apparaten in den Bereichen Hydraulik und Pneumatik sowie der Handel mit Rohmaterialien. Die Gesellschaft kann sich bei anderen gleichartigen oder verwandten Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Sie kann Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder elektronisch (E-Mail).
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.