Informazioni su Stöckli Metall AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Stöckli Metall AG
- Stöckli Metall AG ha sede a Netstal ed è attiva. Essa opera nel ramo «Produzione di metalli non ferrosi».
- La dirigenza dell’azienda Stöckli Metall AG fondata il 27.09.1996 è composta da 2 persone.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 25.10.2018. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda Stöckli Metall AG è iscritta con l’IDI CHE-108.475.867.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
27.09.1996
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Glarus
Ufficio del registro di commercio
GL
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-160.3.002.647-5
IDI/IVA
CHE-108.475.867
Ramo economico
Produzione di metalli non ferrosi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Herstellung, Vertrieb und Handel von und mit Metallwaren aller Art; die Gesellschaft ist befugt, sich an anderen Unternehmungen, die gleiche oder ähnliche Zwecke verfolgen, zu beteiligen, solche Unternehmungen zu erwerben oder zu pachten sowie alle Geschäfte durchzuführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind; die Gesellschaft ist ferner befugt, Grundstücke zu erwerben und zu veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Schwarm & Partner Treuhand AG | Untersiggenthal | 25.10.2018 |
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
tbi Treuhand & Revision AG in Liquidation | Zürich | 18.08.2005 | 24.10.2018 | |
Grant Thornton AG | Zürich | <2004 | 17.08.2005 | |
KPMG AG | Zürich | <2004 | 13.06.2004 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stöckli Metall AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004483914, Ufficio del registro di commercio Glarona, (160)
Stöckli Metall AG, in Glarus, CHE-108.475.867, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 22.03.2012, Publ. 6605486).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
tbi Treuhand & Revision AG (CH-020.3.023.587-8), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwarm & Partner Treuhand AG (CHE-102.133.859), in Untersiggenthal, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 6605486, Ufficio del registro di commercio Glarona, (160)
Stöckli Metall AG, in Glarus, CH-160.3.002.647-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2011, S. 0, Publ. 6116660).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
tbi Treuhand & Revision AG (CH-020.3.023.587-8), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: in Baar].
Numero di pubblicazione: 6116660, Ufficio del registro di commercio Glarona, (160)
Stöckli Metall AG, in Netstal, CH-160.3.002.647-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 27.08.2010, S. 8, Publ. 5787548).
Sitz neu:
Glarus. Infolge Fusion per 01.01.2011 der bisherigen Gemeinden Netstal, Glarus, Riedern und Ennenda zur Einheitsgemeinde Glarus, musste als neuer Sitz die neue politische Gemeinde Glarus von Amtes wegen im Handelsregister eingetragen werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beccaletto-Rüegg, Armando, von St. Gallenkappel und italienischer Staatsangehöriger, in Mollis (Glarus Nord), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher:in Mollis];
Beglinger-Wyss, Peter, von Glarus Nord, in Mollis (Glarus Nord), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher:von Mollis, in Mollis].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.