Informazioni su Stiftung zur Beteiligung der Munizipalgemeinde Saas-Fee am Alters- und Pflegeheim St. Antonius, Saas Grund
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Stiftung zur Beteiligung der Munizipalgemeinde Saas-Fee am Alters- und Pflegeheim St. Antonius, Saas Grund
- Stiftung zur Beteiligung der Munizipalgemeinde Saas-Fee am Alters- und Pflegeheim St. Antonius, Saas Grund ha sede a Saas-Fee ed è attiva. Essa è una Fondazione ed èattiva nel settore «Associazioni religiose, politiche o secolari».
- La dirigenza dell’Organizzazione Stiftung zur Beteiligung der Munizipalgemeinde Saas-Fee am Alters- und Pflegeheim St. Antonius, Saas Grund fondata il 16.08.2004 è composta da 4 persone.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 12.12.2016.
- L'IDI della Organizzazione è CHE-111.967.757.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Roger Klaus Kalbermatten,
Armin Supersaxo,
Liselotte Margaritha Andenmatten
i più recenti aventi diritto di firma
Roger Klaus Kalbermatten,
Armin Supersaxo,
Liselotte Margaritha Andenmatten
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
16.08.2004
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Saas-Fee
Ufficio del registro di commercio
VS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-600.7.012.103-5
IDI/IVA
CHE-111.967.757
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Beteiligung und Unterstüzung des Betriebes und der Erweiterung des Alters und Pflegeheim St. Antonius in Saas-Grund durch die Munizipalgemeinde Saas-Fee.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stiftung zur Beteiligung der Munizipalgemeinde Saas-Fee am Alters- und Pflegeheim St. Antonius, Saas Grund
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3216639, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Stiftung zur Beteiligung der Munizipalgemeinde Saas-Fee am Alters- und Pflegeheim St. Antonius, Saas Grund, in Saas-Fee, CHE-111.967.757, Stiftung (SHAB Nr. 161 vom 20.08.2004, S. 16, Publ. 2415232).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zurbriggen, Felix Dr., von Saas Balen und Saas Fee, in Saas Fee, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kalbermatten, Roger Klaus, von Saas Fee, in Saas Fee, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Andenmatten, Liselotte Margaritha, von Saas Fee, in Saas Fee, Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Andenmatten, Liselotte, von Saas Fee].
Numero di pubblicazione: 2415232, Ufficio del registro di commercio Vallese
Stiftung zur Beteiligung der Munizipalgemeinde Saas-Fee am Alters- und Pflegeheim St. Antonius, Saas Grund, in Saas Fee, CH-600.7.012.103-5, c/o Munizipalgemeinde, 3906 Saas Fee, neue Stiftung.
Urkundendatum:
31.05.2004.
Zweck:
Beteiligung und Unterstüzung des Betriebes und der Erweiterung des Alters und Pflegeheim St. Antonius in Saas-Grund durch die Munizipalgemeinde Saas-Fee.
Organisation:
Stifterversammlung, Stiftungsrat von 3 bis 9 Mitgliedern, Kontrollstelle.
Eingetragene Personen:
Zurbriggen, Felix Dr., von Saas Balen und Saas Fee, in Saas Fee, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Supersaxo, Armin, von Saas Fee, in Saas Fee, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Andenmatten, Liselotte, von Saas Fee und Saas Almagell, in Saas Fee, Sekretärin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.