Indirizzo
c/o Oberallmeind Korporation
Brüöl 2
6430 Schwyz
Informazioni su Stiftung Urwaldreservat Bödmeren
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Stiftung Urwaldreservat Bödmeren
- Stiftung Urwaldreservat Bödmeren da Schwyz opera nel ramo «Esercizio delle giardino botanico e zoo» ed è attiva.
- Il dirigenza è composto da ha 12 persone. L’Organizzazione è stata costuita nel 13.04.1985.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’Organizzazione è stata cambiata da ultimo il 22.05.2023. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio SZ è il seguente: CHE-102.077.480.
- Aziende con lo stesso indirizzo: OAK Energie AG, OAK Tourismo AG.
Dirigenza (12)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Theodor Pfyl,
Jonas Stillhard,
Remo Kryenbühl,
Thomas Hediger,
Beat Fuchs
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
13.04.1985
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Schwyz
Ufficio del registro di commercio
SZ
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-130.0.000.655-6
IDI/IVA
CHE-102.077.480
Ramo economico
Esercizio delle giardino botanico e zoo
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Stiftung bezweckt im Personal-Dienstbarkeitsvertrag (Pachtvertrag) mit der Oberallmeindkorporation Schwyz vom 25. Juli 1984 beschriebenen Gebiet die Erhaltung von seltenen Waldgesellschaften und Landschaften; die Erforschung der Waldgesellschaften nach Bannlegung durch regelmässig wiederkehrende Aufnahmen und die Beobachtung des von Menschen ungestörten, natürlich vor sich gehenden Lebensablaufes des Waldes; die Erhaltung schöner Wald- und Landschaftsbilder; das Reservat Bödmeren soll der wissenschaftlichen Forschung dienen, z.B. in den Themenfeldern der Waldökologie, Geologie, Botanik und Ornithologie; eine besondere Rolle spielen dabei die ETH Zürich und die Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL, welche gemeinsam ein Wald-Langzeitmonitoring betreiben; das Reservat steht in Absprache mit dem Stiftungsrat auch anderen Forschungsinstitutionen offen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
CONVISA Revisions AG | Schwyz | 21.01.2013 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
CONVISA AG | Schwyz | 26.08.2009 | 20.01.2013 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Stiftung Waldreservat Bödmern
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stiftung Urwaldreservat Bödmeren
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005750488, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Stiftung Urwaldreservat Bödmeren, in Schwyz, CHE-102.077.480, Stiftung (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2019, Publ. 1004708716).
Domizil neu:
c/o Oberallmeind Korporation, Brüöl 2, 6430 Schwyz.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gwerder, Walter, von Muotathal, in Muotathal, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Märchy, Josef, von Schwyz, in Schwyz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Brang, Dr. Peter, von Maur, in Aeugst am Albis, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfyl, Theodor, von Muotathal, in Muotathal, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hediger, Thomas, von Muotathal, in Schwyz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kryenbühl, Remo, von Sattel, in Rothenthurm, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stillhard, Jonas, von Degersheim, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1004708716, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Stiftung Urwaldreservat Bödmeren, in Schwyz, CHE-102.077.480, Stiftung (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2017, Publ. 3846297).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Föhn, Franz, von Muotathal, in Muotathal, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gisler, Patrick, von Schattdorf, in Schwyz, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sturzenegger, Kurt, von Herisau, in Hombrechtikon, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Christen-Föhn, Maria, von Muotathal, in Muotathal, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fuchs, Beat, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 3846297, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Stiftung Urwaldreservat Bödmeren, in Schwyz, CHE-102.077.480, Stiftung (SHAB Nr. 10 vom 15.01.2016, Publ. 2599137).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Barraud, Andreas, von Egnach, in Einsiedeln, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gwerder, Markus, von Muotathal, in Morschach, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Theodor, von Arth, in Arth, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.