Indirizzo
c/o Gemeindehaus
8142 Uitikon Waldegg
Informazioni su Stiftung Sternwarte Uitikon
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Stiftung Sternwarte Uitikon
- Stiftung Sternwarte Uitikon da Uitikon Waldegg opera nel ramo «Associazioni religiose, politiche o secolari» ed è attiva.
- Stiftung Sternwarte Uitikon ha 7 persone nella dirigenza.
- Il 21.04.2023 l’iscrizione nel registro di commercio dell’Organizzazione è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’Organizzazione Stiftung Sternwarte Uitikon è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-110.389.450.
Dirigenza (7)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Cristobal Gutierrez,
Christian Linder,
Alexia Katharina Berchtold Karlen,
Adolf Schaffner,
Erwin Peter
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
22.10.1977
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Uitikon
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.7.904.523-9
IDI/IVA
CHE-110.389.450
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Zweck der Stiftung ist der Betrieb astronomischer Instrumente als Sternwarte und Sonnenlabor in Uitikon, wobei die Instrumente sowohl der Schulgemeinde wie auch der Politischen Gemeinde zur Verfügung stehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Budliger Treuhand AG | Zürich | 25.04.2013 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stiftung Sternwarte Uitikon
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005728893, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung Sternwarte Uitikon, in Uitikon, CHE-110.389.450, Stiftung (SHAB Nr. 251 vom 24.12.2020, Publ. 1005057267).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Citterio, Ronald, von Zürich, in Stallikon, Vizepräsident des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bauder, Bruno, von Heitenried, in Uitikon, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gutierrez, Cristobal, von Zürich, in Uitikon, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005057267, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung Sternwarte Uitikon, in Uitikon, CHE-110.389.450, Stiftung (SHAB Nr. 173 vom 09.09.2014, S.0, Publ. 1704221).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gähwiler, Viktor, von Mogelsberg, in Uitikon, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Inderbitzin, Andreas, von Zürich und Sattel, in Zürich, Vizepräsident des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Linder, Chris, von Basel, in Uitikon, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Citterio, Ronald, von Zürich, in Stallikon, Vizepräsident des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Berchtold Karten, Alexia, von Naters und Schlossrued, in Uitikon, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 1704221, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung Sternwarte Uitikon, in Uitikon, CHE-110.389.450, Stiftung (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2013, Publ. 7163200).
Urkundenänderung:
12.05.2014.
Zweck neu:
Zweck der Stiftung ist der Betrieb astronomischer Instrumente als Sternwarte und Sonnenlabor in Uitikon, wobei die Instrumente sowohl der Schulgemeinde wie auch der Politischen Gemeinde zur Verfügung stehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Budliger Treuhand AG (CHE-103.622.262), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Budliger Treuhand AG (CH-020.3.904.536-7)].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.