Informazioni su Stiftung St. Beatus - Sozialtherapeutische Werk- und Wohngemeinschaft und Bildungsstätte
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Stiftung St. Beatus - Sozialtherapeutische Werk- und Wohngemeinschaft und Bildungsstätte
- Stiftung St. Beatus - Sozialtherapeutische Werk- und Wohngemeinschaft und Bildungsstätte è attualmente attiva e opera nel settore «Esercizio delle case di cura e instituti residenziali di assistenza». La sede si trova a Sigriswil.
- Il dirigenza è composto da ha 7 persone. L’Organizzazione è stata costuita nel 14.01.1997.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 12.04.2023.
- L’Organizzazione Stiftung St. Beatus - Sozialtherapeutische Werk- und Wohngemeinschaft und Bildungsstätte è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-110.323.557.
Dirigenza (7)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Klaus Brestowsky,
Bärbel Gertrud Elisabeth Bamberg,
Andreas Carlo Stocker,
Jonas Laager,
Chantal Viviane Helvetia Lutz
i più recenti aventi diritto di firma
Klaus Brestowsky,
Bärbel Gertrud Elisabeth Bamberg,
Andreas Carlo Stocker,
Jonas Laager,
Chantal Viviane Helvetia Lutz
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
14.01.1997
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Sigriswil
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-092.7.003.796-3
IDI/IVA
CHE-110.323.557
Ramo economico
Esercizio delle case di cura e instituti residenziali di assistenza
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Stiftung hat das Bestreben, in 3655 Sigriswil, Endorf, eine Heimstätte und Werkgemeinschaft für seelisch und geistig-seelisch sowie mehrfach behinderte betreuungsbedürftige Menschen zu gründen, eine Bildungsstätte für Aus- und Weiterbildung der betreuten Behinderten und Weiterbildung für ihre Angehörigen und für Mitarbeiter und Gäste einzurichten, Therapien für Behinderte und Beratungen für sie und ihre Angehörigen durchzuführen sowie in anderer Weise sozialtherapeutisch tätig zu sein. Die Stiftung kann einen Teil ihrer Tätigkeit auch an einem anderen Ort ausführen, wie durch Errichtung einer Filiale ihrer sozialtherapeutischen Werk- und Wohngemeinschaft und Bildungsstätte. Die Stiftung verfolgt ausschliesslich soziale und humanitäre Ziele und ist gemeinnützig. Die Verfolgung eines finanziellen Gewinns ist nicht beabsichtigt. Die Stiftung arbeitet auf der Grundlage der Anthroposophie Rudolf Steiners.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
ENGEL COPERA AG | Köniz | 16.02.2023 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
KMU-Revisionen AG | Bern | 08.06.2015 | 15.02.2023 | |
Ernst AG Buchführung & Treuhand | Thun | 15.09.2006 | 07.06.2015 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stiftung St. Beatus - Sozialtherapeutische Werk- und Wohngemeinschaft und Bildungsstätte
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005721415, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung St. Beatus - Sozialtherapeutische Werk- und Wohngemeinschaft und Bildungsstätte, in Sigriswil, CHE-110.323.557, Stiftung (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2023, Publ. 1005679881).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brestowsky, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Freiamt (DE), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005679881, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung St. Beatus - Sozialtherapeutische Werk- und Wohngemeinschaft und Bildungsstätte, in Sigriswil, CHE-110.323.557, Stiftung (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2022, Publ. 1005502540).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KMU-Revisionen AG Thun (CHE-460.709.133), in Thun, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ENGEL COPERA AG (CHE-103.132.443), in Liebefeld (Köniz), Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005502540, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung St. Beatus - Sozialtherapeutische Werk- und Wohngemeinschaft und Bildungsstätte, in Sigriswil, CHE-110.323.557, Stiftung (SHAB Nr. 67 vom 05.04.2022, Publ. 1005442960).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schrepfer Laager, Irene, von Glarus Nord, in Uetendorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Staub, Liselotte, von Menzingen und Wiggiswil, in Aefligen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.