Indirizzo
c/o Gemeindeverwaltung Flums
Marktstrasse 25
8890 Flums
Informazioni su Stiftung Pro Gräpplang Flums
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Stiftung Pro Gräpplang Flums
- Stiftung Pro Gräpplang Flums è una Fondazione con sede a Flums. Stiftung Pro Gräpplang Flums appartiene al settore «Esercizio delle biblioteche e musei» ed è attualmente attiva.
- Il dirigenza è composto da ha 4 persone. L’Organizzazione è stata costuita nel 03.09.1996.
- Il 06.09.2024 l’iscrizione nel registro di commercio dell’Organizzazione è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’Organizzazione Stiftung Pro Gräpplang Flums è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-110.401.157.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
03.09.1996
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Flums
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.7.041.279-7
IDI/IVA
CHE-110.401.157
Ramo economico
Esercizio delle biblioteche e musei
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Stiftung bezweckt in Zusammenarbeit mit der kantonalen Denkmalpflege alles vorzukehren, was zur Erhaltung der Burgruine Gräpplang, des Bauwerks und seiner Umgebung als notwendig erscheint. Unterstützung der Erforschung und Konservierung der Ausgrabungsgegenstände, die vom Burghügel Gräpplang stammen; Fundgegenstände der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Historische, kulturelle und touristische Attraktivität der Ruinenanlage aufzuwerten und der Bevölkerung zugänglich zu machen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stiftung Pro Gräpplang Flums
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006123938, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Stiftung Pro Gräpplang Flums, in Flums, CHE-110.401.157, Stiftung (SHAB Nr. 34 vom 17.02.2023, Publ. 1005681522).
Urkundenänderung:
08.08.2024.
Zweck neu:
Die Stiftung bezweckt in Zusammenarbeit mit der kantonalen Denkmalpflege alles vorzukehren, was zur Erhaltung der Burgruine Gräpplang, des Bauwerks und seiner Umgebung als notwendig erscheint. Unterstützung der Erforschung und Konservierung der Ausgrabungsgegenstände, die vom Burghügel Gräpplang stammen;
Fundgegenstände der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Historische, kulturelle und touristische Attraktivität der Ruinenanlage aufzuwerten und der Bevölkerung zugänglich zu machen.
Numero di pubblicazione: HR02-1005681522, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Stiftung Pro Gräpplang Flums, in Flums, CHE-110.401.157, Stiftung (SHAB Nr. 211 vom 29.10.2021, Publ. 1005323157).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kunz, Rainer, von Flums, in Flums, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005323157, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Stiftung Pro Gräpplang Flums, in Flums, CHE-110.401.157, Stiftung (SHAB Nr. 171 vom 03.09.2021, Publ. 1005283934).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bugg, Mathias, von Sargans, in Walenstadt, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hermann, Philipp, von Flums, in Flums, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Derungs, Miriam, von Trun, in Flums, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.