Informazioni su Stiftung Netzwerk
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Stiftung Netzwerk
- Stiftung Netzwerk ha sede a Rüti ZH, è attiva e opera nel ramo «Altri servizi sociali».
- La dirigenza è composta di 8 persone.
- L’Organizzazione ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 07.06.2022, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- Stiftung Netzwerk è iscritta nel cantone ZH con l’IDI CHE-108.406.435.
Dirigenza (8)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Tiziano Menghini,
Erika Klossner-Locher,
Carlo Alberto Joseph Wolfisberg Nievergelt,
Eduard Schubiger,
Katrin Liscioch
i più recenti aventi diritto di firma
Tiziano Menghini,
Erika Klossner-Locher,
Carlo Alberto Joseph Wolfisberg Nievergelt,
Eduard Schubiger,
Katrin Liscioch
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
28.04.1998
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Rüti (ZH)
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.7.000.576-3
IDI/IVA
CHE-108.406.435
Ramo economico
Altri servizi sociali
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Unterstützung sozial benachteiligter Menschen im Zürcher Oberland und den angrenzenden Gebieten, namentlich durch Schliessung von Lücken in der bestehenden sozialen Versorgung; kann sozial Benachteiligte insbesondere Unterstützen, indem sie Wohnraum oder Arbeit anbietet oder vermittelt, Beratungs- oder Betreuungsdienste anbietet oder in Ausnahmefällen Finanzhilfe leistet.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
HPM Revisionsgesellschaft AG | Freienbach | 15.12.2017 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Kaimana Family Office GmbH | Wald (ZH) | 15.06.2006 | 14.12.2017 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stiftung Netzwerk
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005488791, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung Netzwerk, in Rüti (ZH), CHE-108.406.435, Stiftung (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2017, Publ. 3933535).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Menghini, Tiziano, von Poschiavo, in Zollikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3933535, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung Netzwerk, in Rüti (ZH), CHE-108.406.435, Stiftung (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2014, Publ. 1795581).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
T & F Revisionen GmbH, in Bäretswil, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
HPM Revisionsgesellschaft AG (CHE-105.690.719), in Freienbach, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 1795581, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung Netzwerk, in Rüti ZH, CHE-108.406.435, Stiftung (SHAB Nr. 43 vom 01.03.2012, Publ. 6575684). [Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 95 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wymann, Christian, von Beckenried, in Wetzikon ZH, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
T & F Revisionen GmbH (CHE-103.525.179), in Bäretswil, Revisionsstelle [bisher: T & F Revisionen GmbH].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.