Indirizzo
c/o Ruth Fuchs-Scheuber
Mattfirst 9
6103 Schwarzenberg LU
Informazioni su Stiftung Maria Montaldi-Brun
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Stiftung Maria Montaldi-Brun
- Stiftung Maria Montaldi-Brun ha sede a Schwarzenberg LU ed è attiva. Essa opera nel ramo «Associazioni religiose, politiche o secolari».
- La dirigenza dell’Organizzazione Stiftung Maria Montaldi-Brun fondata il 10.11.1997 è composta da 4 persone.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 24.06.2019.
- L’Organizzazione è iscritta nel Registro di commercio LU con l’IDI CHE-109.757.280.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Doris Ott-Emmenegger,
Ruth Fuchs-Scheuber,
Monika Stocker-Häfliger
i più recenti aventi diritto di firma
Doris Ott-Emmenegger,
Ruth Fuchs-Scheuber,
Monika Stocker-Häfliger
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
10.11.1997
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Schwarzenberg
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.7.020.500-3
IDI/IVA
CHE-109.757.280
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Finanzierung bzw. finanzielle Unterstützung von Aus- und Weiterbildungsangeboten wie auch Projekte insbesondere im bildenden, im musischen und im naturwissenschaftlichen Bereich; die Unterstützungen sollen Einwohnerinnen und Einwohnern der Gemeinde Schwarzenberg zukommen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Irma Zemp Treuhand | Hünenberg | 13.09.2006 | 21.05.2018 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Stiftung Montaldi-Brun Maria
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stiftung Maria Montaldi-Brun
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004657960, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Stiftung Maria Montaldi-Brun, in Schwarzenberg, CHE-109.757.280, Stiftung (SHAB Nr. 96 vom 22.05.2018, Publ. 4239893).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aregger, Sonja, von Schwarzenberg, Flühli und Romoos, in Schwarzenberg, Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ott-Emmenegger, Doris, von Hasle (LU), Schwyz und Flühli, in Schwarzenberg, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4239893, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Stiftung Maria Montaldi-Brun, in Schwarzenberg, CHE-109.757.280, Stiftung (SHAB Nr. 87 vom 05.05.2011, Publ. 6149228).
Urkundenänderung:
16.03.2018.
Zweck neu:
Finanzierung bzw. finanzielle Unterstützung von Aus- und Weiterbildungsangeboten wie auch Projekte insbesondere im bildenden, im musischen und im naturwissenschaftlichen Bereich;
die Unterstützungen sollen Einwohnerinnen und Einwohnern der Gemeinde Schwarzenberg zukommen.
Organisation neu:
[Organisation gestrichen gemäss Art. 95 Abs. 1 lit. h. HRegV]. [gestrichen: Statuten vom 29.10.1997]. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Die Stiftung wurde mit Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 01.02.2018 von der Pflicht befreit, eine Revisionsstelle zu bezeichnen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Irma Zemp Treuhand (CH-170.1.005.008-8), in Hünenberg, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 6149228, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Stiftung Maria Montaldi-Brun, in Schwarzenberg, CH-100.7.020.500-3, Stiftung (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2006, S. 7, Publ. 3548190).
Domizil neu:
c/o Ruth Fuchs-Scheuber, Mattfirst 9, 6103 Schwarzenberg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Montaldi-Brun, Maria, von Schwarzenberg, in Ascona, Präsidentin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuchs-Scheuber, Ruth, von Schwarzenberg, in Schwarzenberg, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsidentin mit Einzelunterschrift];
Aregger, Sonja, von Schwarzenberg, Flühli und Romoos, in Schwarzenberg, Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift;
Stocker-Häfliger, Monika, von Ruswil, Romoos und Malters, in Schwarzenberg, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin oder der Vizepräsidentin [bisher: von Ruswil und Malters, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin oder der Vizepräsidentin];
Irma Zemp Treuhand (CH-170.1.005.008-8), in Hünenberg, Revisionsstelle [bisher: Irma Zemp Treuhand, in Risch].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.