Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Indirizzo
c/o Theresien-Stiftung
Thalackerweg 11
4614 Hägendorf
Informazioni su Stiftung Kamberhaus
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
18.08.1984
Cancellazione dal registro delle imprese
14.10.2013
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Hägendorf
Ufficio del registro di commercio
SO
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-249.7.000.323-5
IDI/IVA
CHE-110.378.848
Ramo economico
Esercizio delle case di riposo e per disabili
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erstellung, Verwaltung und Vermietung von preisgünstigen Alterswohnungen. Die Stiftung erfüllt ihren Zweck im Sinne und Geiste der "Theresien-Stiftung", in Hägendorf (als "Mutterstiftung"), die die caritative Tätigkeit im Geiste der christlichen Nächstenliebe im Gebiete der Einwohnergemeinde Hägendorf und Umgebung bezweckt.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Interrevi AG | Hägendorf | 04.12.2009 | 13.10.2013 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stiftung Kamberhaus
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1126303, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Stiftung Kamberhaus, in Hägendorf, CH-249.7.000.323-5, Stiftung (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2013, Publ. 7037384). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die 'Theresien-Stiftung', in Hägendorf (CH-249.7.000.174-5), über. Die Stiftung wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: 7037384, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Stiftung Kamberhaus, in Hägendorf, CH-249.7.000.323-5, Stiftung (SHAB Nr. 100 vom 24.05.2012, S. 0, Publ. 6690618).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dolder, Claudia, von Olten, in Hägendorf, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nadig, Helmut, von Flums-Grossberg, in Hägendorf, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 6690618, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Stiftung Kamberhaus, in Hägendorf, CH-249.7.000.323-5, Stiftung (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2012, S. 0, Publ. 6551000).
Aufsichtsbehörde neu:
BVG- und Stiftungsaufsicht, in Solothurn.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hufschmid, Urs, von Hägendorf, in Hägendorf, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Hauenstein-Ifenthal und Hägendorf, Mitglied des Stiftungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Gehrig-Studer, Judith, von Triengen, in Hägendorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Cordier-Flury, Christine, von Olten, in Hägendorf, Mitglied des Stiftungsrates und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates und Aktuarin ohne Zeichnungsberechtigung];
Roschi, Heinrich, von Oberwil im Simmental, in Hägendorf, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.