Indirizzo
c/o Silvia Barben
Bubenbergstrasse 11
3700 Spiez
Informazioni su Stiftung Geschwister Carl und Rosa Haueter
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Stiftung Geschwister Carl und Rosa Haueter
- Stiftung Geschwister Carl und Rosa Haueter con sede a Spiez è una Fondazione nel ramo «Altri servizi sociali». Stiftung Geschwister Carl und Rosa Haueter è attiva.
- Stiftung Geschwister Carl und Rosa Haueter è stata costituita nel 23.12.1972.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 04.05.2020. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L’IDI segnalata è CHE-109.453.443.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Silvia Barben,
Marcel Roland Marti,
Peter Schmid,
Barbara Reber-Kernen
i più recenti aventi diritto di firma
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
23.12.1972
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Spiez
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-092.7.002.860-2
IDI/IVA
CHE-109.453.443
Ramo economico
Altri servizi sociali
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Zweck der Stiftung ist die Ausrichtung von Zuwendungen an unterstützungsbedürftige natürliche Personen mit Wohnsitz in den Gemeinden Därstetten, Diemtigen, Erlenbach, Niederstocken, Oberstocken, Oberwil, Reutigen, Spiez und Wimmis oder an steuerbefreite wohltätige und gemeinnützige Institutionen der Region, insbesondere in nachstehenden Fällen: a) Spenden an Familien und Einzelpersonen, die durch Unfall, Krankheit oder andere Schicksalsschläge (auch wirtschaftlicher Art) in eine Notlage geraten sind; b) Unterstützung von Institutionen, die sich um benachteiligte Menschen kümmern; c) Gewährung von Stipendien an fähige Jugendliche, deren Eltern oder verantwortliche Betreuer nicht in der Lage sind, die Kosten einer Berufslehre oder einer anderweitigen Ausbildung sowie auch einer Weiterbildung allein zu bestreiten, sofern keine anderen Möglichkeiten zum Bezug von Stipendien bestehen oder diese Kosten im Verhältnis zu den finanziellen Möglichkeiten ungenügend decken. Die Stiftung hat gemeinnützigen Charakter und verfolgt keinerlei Erwerbszweck.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Klossner Immobilien AG | Frutigen | 04.05.2020 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Urs Marti Treuhand | Wimmis | 27.09.2013 | 03.05.2020 | |
Wolfisberg Treuhand | Bern | 19.10.2009 | 26.09.2013 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Stiftung Haueter Geschwister Carl und Rosa
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stiftung Geschwister Carl und Rosa Haueter
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004882019, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Geschwister Carl und Rosa Haueter, in Spiez, CHE-109.453.443, Stiftung (SHAB Nr. 70 vom 12.04.2016, Publ. 2773309).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Urs Marti Treuhand (CHE-104.762.026), in Spiez, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marti, Marcel Roland, von Innertkirchen, in Erlenbach im Simmental, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schmid, Peter, von Wimmis, in Wimmis, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Klossner Immobilien AG (CHE-101.500.978), in Frutigen, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 2773309, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Geschwister Carl und Rosa Haueter, in Spiez, CHE-109.453.443, Stiftung (SHAB Nr. 27 vom 10.02.2015, Publ. 1981873).
Domizil neu:
c/o Silvia Barben, Bubenbergstrasse 11, 3700 Spiez.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zaugg, Christian, von Lützelflüh, in Spiez, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barben, Silvia, von Spiez, in Spiez, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1981873, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Geschwister Carl und Rosa Haueter, in Spiez, CHE-109.453.443, Stiftung (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2013, Publ. 1098691).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baur, Niklaus Theodor genannt Klaus, von Höfen, in Reutigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marti, Marcel Roland, von Innertkirchen, in Erlenbach im Simmental, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Marti, Marcel Roland, von Gadmen, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Schmid, Peter, von Wimmis, in Wimmis, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Urs Marti Treuhand (CHE-104.762.026), in Spiez, Revisionsstelle [bisher: Urs Marti Treuhand (CH-092.1.016.685-8)].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.