Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Indirizzo
c/o tilia Stiftung für Langzeitpflege
Tulpenweg 120
3098 Köniz
Informazioni su Stiftung für Bewohnerinnen und Bewohner der Pflegezentren tilia
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
17.12.1998
Cancellazione dal registro delle imprese
19.12.2008
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Köniz
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-035.7.020.206-7
IDI/IVA
CHE-109.643.423
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Bezweckt das Wohl der Bewohnerinnen und Bewohner der Pflegezentren tilia zu fördern und Anschaffungen zu finanzieren, die dem Grossteil der Bewohnerinnen und Bewohner der Pflegezentren zugute kommen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
von Graffenried AG Treuhand | Bern | 27.06.2005 | 18.12.2008 | |
Ernst & Young AG | Bern | <2004 | 26.06.2005 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Stiftung für die Patientinnen und Patienten der Krankenheime Gottesgnad Bern, Ittigen und Köniz
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stiftung für Bewohnerinnen und Bewohner der Pflegezentren tilia
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4793050, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung für Bewohnerinnen und Bewohner der Pflegezentren tilia, in Köniz, CH-035.7.020.206-7, Stiftung (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2005, S. 3, Publ. 2902116). Aktiven und Fremdkapital der Stiftung gehen infolge Fusion auf die tilia Stiftung für Langzeitpflege, in Köniz (CH-035.7.031.447-6) über. Die Stiftung wird im Handelsregister gelöscht.
Numero di pubblicazione: 2902116, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung für Bewohnerinnen und Bewohner der Pflegezentren tilia, in Köniz, CH-035.7.020.206-7, Bezweckt das Wohl der Bewohnerinnen und Bewohner der Pflegezentren tilia zu fördern usw., Stiftung (SHAB Nr. 93 vom 14.05.2004, S. 3, Publ. 2261314).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG, in Bern, Revisionsstelle;
Fetzer, Rudolf, von Rheinfelden, in Münsingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kilchhofer, Kurt, von Trachselwald und Agriswil, in Ostermundigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident];
Bärtschi, Alfred, von Hasle bei Burgdorf, in Ittigen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Hannich, Dieter, von Riehen, in Bolligen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Kiener Nellen, Margret, von Bolligen, in Bolligen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaffner, Deborah, von Gränichen, in Köniz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schild, Ruth, von Brienz BE, in Ittigen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Graffenried AG Treuhand, in Bern, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 2261314, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung für die Patientinnen und Patienten der Krankenheime Gottesgnad Bern, Ittigen und Köniz, bisher in Bern, Die Stiftung bezweckt das Wohl der Patientinnen und Patienten der Krankenheime Gottesgnad Bern, Ittigen und Köniz zu fördern usw., Stiftung (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2001, S. 9953).
Urkundenänderung:
24.02.2004.
Name neu:
Stiftung für Bewohnerinnen und Bewohner der Pflegezentren tilia.
Sitz neu:
Köniz.
Domizil neu:
c/o tilia Stiftung für Langzeitpflege, Tulpenweg 120, 3098 Köniz.
Zweck neu:
Bezweckt das Wohl der Bewohnerinnen und Bewohner der Pflegezentren tilia zu fördern und Anschaffungen zu finanzieren, die dem Grossteil der Bewohnerinnen und Bewohner der Pflegezentren zugute kommen.
Organisation neu:
Stiftungsrat und Revisionsstelle.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hauser, Ernst, von Bern und Worb, in Bern, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüthi, Hans Rudolf, von Rohrbach, in Münchenbuchsee, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bill, Kurt, von Moosseedorf, in Köniz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Studer, Alfred, von Zäziwil, in Schliern bei Köniz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Weber, Marianne, von Schwyz, in Herrenschwanden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zobrist, Fritz, von Brienz BE, in Unterseen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Chappuis, Charles Dr., von Basel, in Spiegel bei Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hannich, Dieter, von Riehen, in Bolligen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kilchhofer, Kurt, von Trachselwald und Agriswil, in Ostermundigen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bärtschi, Alfred, von Hasle bei Burgdorf, in Ittigen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung];
Fetzer, Rudolf, von Rheinfelden, in Münsingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.