Indirizzo
c/o Gemeindeverwaltung Inden
Hauptstrasse 41
3953 Inden
Informazioni su Stiftung Agitatus Inden
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Stiftung Agitatus Inden
- Stiftung Agitatus Inden ha sede a Inden ed è attiva. Essa è una Fondazione ed èattiva nel settore «Associazioni religiose, politiche o secolari».
- L’Organizzazione è stata costituita nel 03.05.2006.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 25.08.2023. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L'IDI della Organizzazione è CHE-112.913.356.
Dirigenza (6)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Philipp Gert Matter,
Martin Plaschy,
Sidonie Cavin,
Marianne Müller-Fischer,
Kurt Plaschy
i più recenti aventi diritto di firma
Philipp Gert Matter,
Martin Plaschy,
Sidonie Cavin,
Marianne Müller-Fischer,
Kurt Plaschy
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
03.05.2006
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Inden
Ufficio del registro di commercio
VS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-600.7.012.710-8
IDI/IVA
CHE-112.913.356
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Attraktivitätssteigerung und Belebung von Inden, insbesondere durch die nachhaltige Nutzung der vorhandenen Bausubstanz. Hierzu kann sie nicht mehr genutzte Gebäude erwerben, sanieren, umbauen, wiederaufbauen, umgestalten, vermieten und veräussern. Kann Dritte mit gleicher Zielsetzung unterstützen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Quadis Revisionen GmbH | Leuk | 25.10.2013 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stiftung Agitatus Inden
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005824213, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Stiftung Agitatus Inden, in Inden, CHE-112.913.356, Stiftung (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2020, Publ. 1004841681).
Domizil neu:
c/o Gemeindeverwaltung Inden, Hauptstrasse 41, 3953 Inden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnyder, Bernhard Josef, von Gampel-Bratsch, in Inden, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Plaschy, Martin, von Inden, in Uster, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Matter, Philipp Gert, von Leuk, in Vechigen, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Cavin, Sidonie, von Vucherens, in Inden, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Numero di pubblicazione: HR02-1004841681, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Stiftung Agitatus Inden, in Inden, CHE-112.913.356, Stiftung (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2013, S.0, Publ. 1146997).
Domizil neu:
c/o Bernhard Schnyder, Rumelingstrasse 24, 3953 Inden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heinzen, Roger, von Ried-Brig, in Inden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnyder, Bernhard Josef, von Gampel-Bratsch, in Inden, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Schnyder, Bernhard, von Bratsch];
Matter, Philipp Gert, von Leuk, in Utzigen (Vechigen), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Numero di pubblicazione: 1146997, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Stiftung Agitatus Inden, in Inden, CH-600.7.012.710-8, Stiftung (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2006, S. 15, Publ. 3366500).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meichtry, Beatrice, von Guttet-Feschel, in Guttet-Feschel, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Ruppen, Anton, von Saas Fee und Stalden VS, in Brig-Glis, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweiien mit der Präsidentin;
Loretan, Gilbert, von Varen, in Varen, Revisionsstelle;
Mathieu, Joe, von Albinen, in Inden, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnyder, Bernhard, von Bratsch, in Inden, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Bratsch, Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin];
Müller-Fischer, Marianne, von Stetten AG und Zuzwil SG, in Inden, Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin];
Plaschy, Kurt, von Inden und Varen, in Inden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin];
Plaschy, Martin, von Inden, in Uster, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Heinzen, Roger, von Ried-Brig, in Inden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Quadis Revisionen GmbH (CH-600.4.015.206-0), in Leuk, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.