Informazioni su Stargate Management Sàrl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Stargate Management Sàrl
- Stargate Management Sàrl ha sede a Bussigny ed è attiva. Essa è una Società a garanzia limitata ed èattiva nel settore «Servizi pubblicità».
- L’azienda è stata costituita nel 20.02.2015.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 04.02.2021. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: Stargate Management Sàrl.
- All’indirizzo uguale sono iscritte 2 altre aziende attive. Queste includono: Metalik-Pro Sàrl, Stargate Communication Sàrl.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
20.02.2015
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Bussigny
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.1.159.607-3
IDI/IVA
CHE-262.167.621
Ramo economico
Servizi pubblicità
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La société a pour but toute activité dans la communication et la publicité sous toute forme et tout support, notamment dans les domaines de l'édition, de l'audiovisuel, de la production et de la gestion de site web, de l'Internet; la promotion du consulting international, des portails de service internationaux; la réalisation de gestion de budget, la gestion de centrale d'achats et de vente d'espaces, de conseils, de production et de création à l'exclusion de toutes opérations soumises à la LFAIE (pour but complet cf. statuts).
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stargate Management Sàrl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005092385, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Stargate Management Sàrl, à Lutry, CHE-262.167.621 (FOSC du 26.02.2019, p. 0/1004575481). Statuts modifiés le 22.01.2021. Siège transféré à Bussigny.
Nouvelle adresse:
Route de Buyère 7, 1030 Bussigny.
Numero di pubblicazione: HR02-1004575481, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Stargate Management Sàrl, à Lutry, CHE-262.167.621 (FOSC du 25.02.2015, p. 0/2009293). Weinberg Frédéric, qui n'est plus associé-gérant et dont la signature est radiée, cède ses 20 parts de CHF 1'000 à Stargate Communication Sàrl (CHE-116.132.435), à Bussigny, nouvelle associée. Signature individuelle est conférée à Lévy Valérie, de Sainte-Croix, à Bussigny, gérante.
Numero di pubblicazione: 2009293, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Stargate Management Sàrl, à Lutry, route de Belmont 52, c/o FINANCIERE HIGHGATE SA , 1093 La Conversion, CHE-262.167.621. Nouvelle société à responsabilité limitée.
Statuts:
16 février 2015.
But:
la société a pour but toute activité dans la communication et la publicité sous toute forme et tout support, notamment dans les domaines de l'édition, de l'audiovisuel, de la production et de la gestion de site web, de l'Internet;
la promotion du consulting international, des portails de service internationaux;
la réalisation de gestion de budget, la gestion de centrale d'achats et de vente d'espaces, de conseils, de production et de création à l'exclusion de toutes opérations soumises à la LFAIE (pour but complet cf. statuts).
Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Capital social:
CHF 20'000.
Associé-gérant avec signature individuelle:
Weinberg Frédéric, de France, à Lutry, avec 20 parts de CHF 1'000.
Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.
Communications aux associés:
par écrit ou par courriel. Selon déclaration du 16 février 2015, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.