Informazioni su Standort Promotion in Obwalden
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Standort Promotion in Obwalden
- Standort Promotion in Obwalden opera nel settore «Associazioni religiose, politiche o secolari» ed è attualmente attiva. La sede è a Sarnen.
- La dirigenza dell’Organizzazione Standort Promotion in Obwalden è composta da 5 persone. L’Organizzazione è stata costuita nel 11.08.2006.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 11.12.2023.
- L'IDI della Organizzazione è CHE-113.058.765.
- 17 altre aziende attive sono iscritte allo stesso indirizzo. Queste includono: Bonterra AG, Broad Creek Capital AG, BSM Collection SA.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del comitato
Hans Rudolf Durrer,
Alain Grossenbacher,
Andreas Ignaz Amschwand
i più recenti aventi diritto di firma
Hans Rudolf Durrer,
Alain Grossenbacher,
Martha Bächler,
Felix Fischbacher,
Andreas Ignaz Amschwand
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
11.08.2006
Forma giuridica
Associazione
Domicilio legale dell'azienda
Sarnen
Ufficio del registro di commercio
OW
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-140.6.002.546-6
IDI/IVA
CHE-113.058.765
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Durchführung einer umfassend verstandenen Wirtschaftsförderung für den Kanton Obwalden, insbesondere im Rahmen des Leistungsauftrags des Kantons. Damit sollen die Wirtschaft sowie die Ansiedlung von natürlichen und juristischen Personen gefördert werden.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Standort Promotion in Obwalden
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005906147, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
Standort Promotion in Obwalden, in Sarnen, CHE-113.058.765, Verein (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2020, Publ. 1004964163).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyler, Daniel, von Wollerau, in Engelberg, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Durrer, Hans Rudolf, von Kerns, in Sarnen, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grossenbacher, Alain, von Affoltern im Emmental, in Sarnen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004964163, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
Standort Promotion in Obwalden, in Sarnen, CHE-113.058.765, Verein (SHAB Nr. 72 vom 12.04.2019, Publ. 1004609461).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sidler-Gisler, Béatrice, von Sisikon und Nottwil, in Sarnen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Durrer, Hans Rudolf, von Kerns, in Sarnen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004609461, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
Standort Promotion in Obwalden, in Sarnen, CHE-113.058.765, Verein (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2018, Publ. 4305149).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischbacher, Felix, von Degersheim, in Sarnen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bächler, Martha, von Rechthalten und St. Ursen, in Engelberg, stellvertretende Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.