Informazioni su StAnDaCo AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu StAnDaCo AG
- StAnDaCo AG ha sede a Ottenbach ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Compravendita di immobili propri».
- Il dirigenza è composto da ha 3 persone. L’azienda è stata costuita nel 18.07.2023.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 01.11.2023. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio ZH è il seguente: CHE-468.036.645.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Andreas Hagger,
Daniel Christian Hans Gustav Eugster,
Corinne Rohner
i più recenti aventi diritto di firma
Andreas Hagger,
Daniel Christian Hans Gustav Eugster,
Corinne Rohner
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
18.07.2023
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Ottenbach
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.053.333-3
IDI/IVA
CHE-468.036.645
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung sämtlicher Immobilien-, Treuhand- und Finanzberatungsgeschäfte. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: StAnDaCo AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005873642, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
StAnDaCo AG, in Ottenbach, CHE-468.036.645, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 21.07.2023, Publ. 1005800785).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hagger, Lydia, von Altstätten, in Ottenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hagger, Andreas, von Altstätten, in Ottenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR01-1005800785, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
StAnDaCo AG, in Ottenbach, CHE-468.036.645, Affolternstrasse 11, 8913 Ottenbach, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
14.07.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung sämtlicher Immobilien-, Treuhand- und Finanzberatungsgeschäfte. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 10.07.2023 die Grundstücke Grundregister Ottenbach Blätter 50226 (Kataster 1701) und 896 (Kataster 1699), wofür 1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 10.07.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Eugster, Daniel Christian Hans Gustav, von Heiden, in Rifferswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hagger, Lydia, von Altstätten, in Ottenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rohner, Corinne, von Altstätten, in Seuzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.