Informazioni su Stabi GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Stabi GmbH
- Stabi GmbH è attualmente attiva e opera nel settore «Fabbricazione di prodotti metallo». La sede si trova a Vilters.
- La dirigenza dell’azienda Stabi GmbH è composta da 3 persone.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 04.02.2019.
- L’azienda Stabi GmbH è iscritta con l’IDI CHE-109.679.295.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
30.07.2002
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Vilters-Wangs
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.4.052.004-0
IDI/IVA
CHE-109.679.295
Ramo economico
Fabbricazione di prodotti metallo
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Apparatebau. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen sowie Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verkaufen, vermieten oder verwalten.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stabi GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004557705, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Stabi GmbH, in Vilters-Wangs, CHE-109.679.295, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 97 vom 21.05.2012, Publ. 6685598).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gianutt, Sonja, von Seewis im Prättigau, in Sargans, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Gianutt, Michael, von Seewis im Prättigau, in Sargans, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 5'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ODT GmbH (CHE-114.638.675), in Bilten (Glarus Nord), Gesellschafterin, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 5'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Eberle, Fridolin, von Flums, in Bad Ragaz, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Dürr, Oliver, von Gams, in Tscherlach (Walenstadt), mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6685598, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Stabi GmbH, in Vilters-Wangs, CH-320.4.052.004-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 61 vom 29.03.2010, S. 16, Publ. 5562476).
Domizil neu:
Härtistrasse 60, 7324 Vilters.
Numero di pubblicazione: 5562476, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Stabi GmbH, in Vilters-Wangs, CH-320.4.052.004-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2005, S. 12, Publ. 2880968). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 02.03.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gianutt, Albert, von Seewis im Prättigau, in Sargans, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Gianutt-Heinzer, Klara, von Seewis im Prättigau, in Sargans, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00;
Gianutt, Marco, von Seewis im Prättigau, in Sargans, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Gianutt-Guntli, Karin, von Vilters-Wangs und Seewis im Prättigau, in Vilters (Vilters-Wangs), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gianutt, Sonja, von Seewis im Prättigau, in Sargans, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Gianutt, Michael, von Seewis im Prättigau, in Sargans, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 5'000.00.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.