Indirizzo
c/o Stephan Lotter
Ennetweg 7
6015 Luzern
Informazioni su ST. LUKAS ARCHIV-GENOSSENSCHAFT LUZERN
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu ST. LUKAS ARCHIV-GENOSSENSCHAFT LUZERN
- ST. LUKAS ARCHIV-GENOSSENSCHAFT LUZERN con sede a Luzern è attiva. ST. LUKAS ARCHIV-GENOSSENSCHAFT LUZERN è attiva nel ramo «Esercizio delle biblioteche e musei».
- ST. LUKAS ARCHIV-GENOSSENSCHAFT LUZERN è stata costituita nel 08.01.1985.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 11.01.2024.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio LU è il seguente: CHE-102.247.109.
Dirigenza (3)
i più recenti membri dell'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
08.01.1985
Forma giuridica
Società cooperativa
Domicilio legale dell'azienda
Luzern
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.5.012.935-0
IDI/IVA
CHE-102.247.109
Ramo economico
Esercizio delle biblioteche e musei
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Betrieb und Unterhalt von Archiv-, Büro und Gesellschaftsräumen für ihre Mitglieder in der Liegenschaft Zürichstrasse 81 in Luzern; Beherbergung der Einrichtungen der Stiftung Malerarchiv und zur Verfügung Stellung von Sitzungs- und Schulungsräumen an Berufsorganisationen des Malergewerbes.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Lufida Revisions AG | Luzern | 17.12.2010 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- St. Lukas Archiv-Genossenschaft-Luzern
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: ST. LUKAS ARCHIV-GENOSSENSCHAFT LUZERN
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005931528, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
ST. LUKAS ARCHIV-GENOSSENSCHAFT LUZERN, in Luzern, CHE-102.247.109, Genossenschaft (SHAB Nr. 240 vom 09.12.2021, Publ. 1005353024).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwenk, Pius, von Kriens, in Kriens, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Durrer, Guido Ernst, von Luzern, in Kriens, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005353024, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
ST. LUKAS ARCHIV-GENOSSENSCHAFT LUZERN, in Luzern, CHE-102.247.109, Genossenschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2017, Publ. 3916359).
Domizil neu:
c/o Stephan Lotter, Ennetweg 7, 6015 Luzern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schlotterbeck, Rudolf, genannt Ruedi, von Luzern, in Luzern, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lotter, Stephan, von Buttisholz und Luzern, in Luzern, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Michel, Gerold, von Ringgenberg (BE), in Ebikon, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3916359, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
ST. LUKAS ARCHIV-GENOSSENSCHAFT LUZERN, in Luzern, CHE-102.247.109, Genossenschaft (SHAB Nr. 212 vom 31.10.2012, Publ. 6912536).
Domizil neu:
c/o Ruedi Schlotterbeck, Rigistrasse 56, 6006 Luzern.
Weitere Adressen:
[gestrichen: c/o Hans A. Michel, Unterdorfstrasse 5a, 6033 Buchrain].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Studer, Kurt, von Escholzmatt, in Luzern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Vizepräsidenten oder dem Aktuar;
Ercolani, Heinrich, genannt Rico, von Kriens, in Kriens, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlotterbeck, Rudolf, genannt Ruedi, von Luzern, in Luzern, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Schwenk, Pius, von Kriens, in Kriens, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lotter, Stephan, von Luzern und Buttisholz, in Luzern, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lufida Revisions AG (CHE-107.870.600), in Luzern, Revisionsstelle [bisher: Lufida Revisions AG (CH-100.3.007.813-6)].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.