Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su SRP European Legal & Tax Advisors GmbH in Liquidation
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
19.08.2010
Cancellazione dal registro delle imprese
07.10.2016
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Schaffhausen
Ufficio del registro di commercio
SH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-290.4.016.912-7
IDI/IVA
CHE-115.915.759
Ramo economico
Officio di notare e avvocato
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Beratung ausländischer, insbesondere chinesischer und fernöstlicher Klienten in Fragen des nationalen und internationalen Steuer-, Gesellschafts-, Handels- und Patentrechts sowie aller verwandten Rechtsgebiete.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- SRP European Legal & Tax Advisors GmbH
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: SRP European Legal & Tax Advisors GmbH in Liquidation
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3096791, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
SRP European Legal & Tax Advisors GmbH in Liquidation, in Schaffhausen, CHE-115.915.759, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2015, Publ. 2288187). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: 2288187, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
SRP European Legal & Tax Advisors GmbH, in Schaffhausen, CHE-115.915.759, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 73 vom 17.04.2015, Publ. 2103373).
Firma neu:
SRP European Legal & Tax Advisors GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 15.07.2015 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüdisühli, Manfred, von Sennwald, in Stuttgart (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stauffer, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Hemishofen, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift];
Duan, Xiaolin, chinesischer Staatsangehöriger, in Peking (CN), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: von der Volksrepublik China, Gesellschafter mit Kollektivprokura zu zweien];
Prinz von Preussen, Georg Friedrich, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: von Deutschland, Gesellschafter mit Kollektivprokura zu zweien];
Schottmüller, Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Wendlingen (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: von Deutschland, Gesellschafter mit Kollektivprokura zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2103373, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
SRP European Legal & Tax Advisors GmbH, in Schaffhausen, CHE-115.915.759, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2011, Publ. 6321724).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stauffer, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Hemishofen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: von Deutschland, in Beringen].