Informazioni su SQP Holding AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu SQP Holding AG
- SQP Holding AG opera nel settore «Esercizio delle altre istituzione finanziario» ed è attualmente attiva. La sede è a Kriessern.
- Il dirigenza è composto da ha 2 persone. L’azienda è stata costuita nel 15.05.2013.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 10.08.2023.
- L'IDI della azienda è CHE-181.660.608.
- Allo stesso indirizzo come SQP Holding AG sono iscritte 29 altre aziende attive. Queste includono: ASSEPRO Brokerage AG, Der Profi Personalmanagement AG, Dietsche MontageProfis AG.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
15.05.2013
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Oberriet (SG)
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.3.073.553-3
IDI/IVA
CHE-181.660.608
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an in- und ausländischen Unternehmungen aller Art. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder welche direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Zovag src GmbH | Widnau | 21.05.2013 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: SQP Holding AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005813943, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
SQP Holding AG, in Oberriet (SG), CHE-181.660.608, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2022, Publ. 1005405990).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fetting, Roland, von Bauma, in Diepoldsau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Altstätten SG (Altstätten)].
Numero di pubblicazione: HR02-1005405990, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
SQP Holding AG, in Oberriet (SG), CHE-181.660.608, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2022, Publ. 1005401309).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zovag src GmbH (CHE-113.061.483), in Widnau, Revisionsstelle [bisher: Zovag SRC GmbH ].
Numero di pubblicazione: HR02-1005401309, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
SQP Holding AG, in Oberriet (SG), CHE-181.660.608, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2021, Publ. 1005334041).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Untersander, Hans Jörg, von Diepoldsau, in Diepoldsau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.